CREATION |
02/09/2022 |
l\'acquisition, l\'administration l\'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, tous placement en valeurs mobilières.
Président : GROUPE PARTEDIS ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
4 Rue Ferdinand de Lesseps 33700 Mérignac |
|
IMMATRICULATION |
02/09/2022 |
l'acquisition, l'administration l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, tous placement en valeurs mobili̮̬res.
PrÃÆésident : GROUPE PARTEDISÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUESTÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
4 Rue Ferdinand de Lesseps 33700 M̮̩rignac |
|
DEPOTS DES COMPTES |
11/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
21/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
07/02/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 R OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS |
|
24/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
15/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
16/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
29/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
05/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
30/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
06/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
04/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
08/09/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
25/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
30/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
MODIFICATION |
06/07/2008 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 16 350 000,00 EUR
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
22/03/2011 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 16 600 000,00 EUR
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
23/09/2011 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET ROBIN COFIDUREC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERA
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
08/03/2012 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : De Virieu, Wilfrid, nomination du Président : Lefebvre, Thierry, Président du conseil de surveillance partant : Lefebure, Benoit, nomination du Président du conseil de surveillance : De Virieu, Wilfrid, Membre du conseil de surveillance partant : Lefebvre, Thierry, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rohault De Fleury, Jacques
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
15/09/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 16 731 005,00 EUR
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
30/09/2017 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
30/01/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Campech, Jean-Pierre
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
11/04/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : De Virieu, Wilfrid ; nomination du Président du conseil de surveillance : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE ; Membre du conseil de surveillance partant : Rohault De Fleury, Jacques ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Campech, Jean-Pierre
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
26/12/2019 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Vice-président du conseil de surveillance : De Virieu, Wilfrid ; modification du Président du conseil de surveillance Campech, Jean-Pierre ; Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Rohault De Fleury, Jean-Claude ; modification du Membre du conseil de surveillance SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
09/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : CERA
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
21/01/2022 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil de surveillance partant : Campech, Jean-Pierre
16 rue Octave Feuillet 75016 Paris |
|
RADIATION |
09/07/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Radiation de la société au dimanche 09 juillet 2023
4 Rue Ferdinand de Lesseps 33700 Mérignac |
| VENTE ET CESSION |
05/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Cessions de la société au mercredi 05 avril 2023
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION GROUPE PARTEDIS Société par actions simplifiée Au capital de : 17 600 000,00 EUR Siège social 4 Rue Ferdinand de Lesseps 3370
Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce
|
|