Liste des évènements de :
SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION
-
Home
-
Bodacc
- 572120335
DEPOTS DES COMPTES |
25/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
196 rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
30/10/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOULOGNE-SUR-MER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
196 rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
20/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
196 Rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
13/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
196 Rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
MODIFICATION |
17/01/2008 |
modification survenue sur l'administration. Date d'effet : 04/04/2007
HUE (Raymond, Régis, Roger) ancien président, GUENET (Stéphane, Lucien, Louis, Marcel) nouveau président, S.A. SALUSTRO (Reydel) ancien, commissaire aux comptes titulaire.
196 rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
23/02/2014 |
Modification survenue sur l'administration
Président : JULHES Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
|
|
31/12/2014 |
Modification survenue sur l'administration
Président : JULHES Philippe Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour
|
|
11/12/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Président : DESTOT Vincent, Christian Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MESSAS Achour
|
|
29/09/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Président : DESTOT Vincent, Christian Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
|
|
23/08/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : DESTOT Vincent, Christianà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
196 Rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
23/01/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : MAHIEU Laurent, Jean, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
196 Rue Alphonse Huyghes 62102 Calais |
|
Voir la fiche Sirene de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION
Voir le rapport économique de SOC TRANSPORTS DE CALAIS ET EXTENSION
BOSSU EMMANUEL PIERRE OLIVIER
CHATEL OLIVIER DANIEL JOEL
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |