DEPOTS DES COMPTES |
21/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue Fructidor 75017 Paris |
|
21/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue Fructidor 75017 Paris |
|
23/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 R FRUCTIDOR 75017 PARIS |
|
07/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
27/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
19/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
31/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
19/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
30/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
07/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
31/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Henri Sainte-Claire 92500 Rueil-Malmaison |
|
30/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Henri Sainte-Claire 92500 Rueil-Malmaison |
|
18/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
17/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
23/06/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2-10 Boulevard de l\'Europe 78300 Poissy |
|
MODIFICATION |
31/03/2008 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Guery, nom d'usage : Rucar, Sylvie. .
12 rue Fructidor Immeuble le Colisee Iii 75017 Paris |
|
03/10/2008 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Hanus, Jean-Claude.
12 rue Fructidor Immeuble le Colisee Iii 75017 Paris |
|
29/01/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Streiff, Christian, Directeur général et Administrateur partant : Michel, Gilles.
12 rue Fructidor Immeuble le Colisee Iii 75017 Paris |
|
14/05/2009 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Streiff, Christian, modification du Président du conseil d'administration Hanus, Jean-Claude, nomination du Directeur général et Administrateur : Gales, Jean-Marc.
12 rue Fructidor Immeuble le Colisee Iii 75017 Paris |
|
26/08/2009 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration Gales, Jean-Marc, nomination du Directeur général et Administrateur : Banzet, Frédéric, modification de l'Administrateur Hanus, Jean-Claude
12 rue Fructidor Immeuble le Colisee Iii 75017 Paris |
|
25/09/2009 |
modification survenue sur l'adresse du siège
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
15/11/2009 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
12/09/2010 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination de l'Administrateur : Saint Geours, FrédéricCapital : 159 000 000,00 EUR
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
13/03/2011 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Hanus, Jean-Claude
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
02/09/2011 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA), modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres, Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
31/01/2012 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
15/03/2012 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration partant : Gales, Jean-Marc, modification du Président du conseil d'administration Saint Geours, Frédéric, nomination de l'Administrateur : Chasseloup De Châtillon, Jean-Baptiste
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
19/06/2013 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Banzet, Frédéric, Président du conseil d'administration partant : Saint Geours, Frédéric
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
24/08/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Banzet, Frédéric, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jackson, Linda
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
13/11/2014 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur PEUGEOT SA représenté par , Bourges Olivier Adresse : 8 impasse Charles Petit 75011 Paris
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
07/10/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Rollinger, Mark
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
03/08/2017 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : De Cambourg, Patrick
6 rue Fructidor 75017 Paris |
|
08/10/2017 |
Modification de l'adresse du siège.
7 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison |
|
27/02/2018 |
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration : JACKSON Linda en fonction le 04 Octobre 2017 ; Directeur général : JACKSON Linda en fonction le 04 Octobre 2017 ; Administrateur : PEUGEOT SA représenté par OLIVIER Grégoire modification le 23 Février 2018 ; Administrateur : CHASSELOUP DE CHÃTILLON Jean-Baptiste en fonction le 04 Octobre 2017 ; Administrateur : ROLLINGER Mark en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 04 Octobre 2017
|
|
18/09/2018 |
Modification de représentant.
Président du conseil d'administration : JACKSON Linda en fonction le 04 Octobre 2017 ; Directeur général : JACKSON Linda modification le 19 Mars 2018 ; Administrateur : PEUGEOT SA représenté par OLIVIER Grégoire modification le 23 Février 2018 ; Administrateur : ROLLINGER Mark en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres en fonction le 04 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 04 Octobre 2017 ; Administrateur : DE ROVIRA Philippe en fonction le 14 Septembre 2018
|
|
04/12/2018 |
Modification de l'activité.
|
|
18/02/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : COBEE Vincent ; Administrateur : PEUGEOT SAOLIVIER Grégoire ; Administrateur : ROLLINGER Mark ; Administrateur : DE ROVIRA Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
7 Rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil-Malmaison |
|
11/09/2020 |
transfert du siège social.
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
22/10/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COBEE Vincent ; Administrateur : PEUGEOT SAGALLOIS Louis ; Administrateur : ROLLINGER Mark ; Administrateur : DE ROVIRA Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
12/02/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : COBEE Vincent ; Administrateur : ROLLINGER Mark ; Administrateur : DE ROVIRA Philippe ; Administrateur : STELLANTISOLIVIER Grégoire ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
03/08/2021 |
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Président : COBEE Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
17/07/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : COBEE Vincentà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autresà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
2-10 Boulevard de l'Europe 78300 Poissy |
|
07/04/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : KOSKAS Thierry, Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA
2-10 Boulevard de l\'Europe 78300 Poissy |
|
20/06/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : KOSKAS Thierry, Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et autres
2-10 Boulevard de l\'Europe 78300 Poissy |
|
13/06/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : KOSKAS Thierry, Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
2-10 Boulevard de l\'Europe 78300 Poissy |
|