IMMATRICULATION |
05/10/2016 |
Directeur général délégué : DION Claude Président du conseil d'administration Directeur général : SLATER Julian Administrateur : ROZEK Robert Administrateur : KUAI Jonathan Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID Commissaire aux comptes tit
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
05/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
29/05/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
03/06/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 R CAMBACERES 75008 PARIS |
|
31/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
27/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
12/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
07/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
18/04/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
place de la Seine 92300 Levallois-Perret |
|
13/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
place de la Seine 92300 Levallois-Perret |
|
02/01/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
place de la Seine 92300 Levallois-Perret |
|
26/03/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
place de la Seine 92300 Levallois-Perret |
|
20/05/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
08/03/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
18/04/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
08/07/2008 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : DEL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEA, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Hurez, Philippe
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
29/04/2011 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Berman, Israel, nomination de l'Administrateur : Hemels, Johannes
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
30/01/2013 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
04/07/2013 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué et Administrateur partant : Assan, nom d'usage : Remillieux, Michelle
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
21/07/2013 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général délégué : Dion, Claude
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
08/10/2013 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Hurez, Philippe
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
17/10/2014 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Hemels, Johannes
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
30/09/2015 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Berman, Israel
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
30/09/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Kaye, Stephen David
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
09/10/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Deutsch, Jesse
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
22/04/2016 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Matthews, Chris Randall, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Slater, Julian, modification de l'Administrateur HAY FRANCE (SA) représenté par , Gibert Pascal Adresse : 1A rue du lin 67460 Souffelweyersheim, Administrateur partant : Kaye, Stephen David, Administrateur partant : Deutsch, Jesse, nomination de l'Administrateur : Kuai, Jonathan, nomination de l'Administrateur : Rozek, Robert
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
03/07/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 012 179,00 EUR
8 rue Cambacérès 75008 Paris |
|
20/10/2016 |
Modification de la dénomination. Modification de représentant.
Directeur général délégué : DION Claude en fonction le 30 Septembre 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général : SLATER Julian en fonction le 30 Septembre 2016 ; Administrateur : ROZEK Robert en fonction le 30 Septembre 2016 ; Administrateur : KUAI Jonathan en fonction le 30 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 30 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 30 Septembre 2016 ; Administrateur : HAY FRANCE modification le 17 Octobre 2016
|
|
18/09/2019 |
Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur la dénomination, le nom commercial, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement,
nomination du Gérant : Slater, Julian ; nomination du Gérant : Gibert, Pascal ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
06/08/2021 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Gibert, Pascal
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
06/06/2023 |
modification survenue sur l\'administration
Gérant partant : Slater, Julian ; nomination du Gérant : Goodes, Anthony Christopher ; nomination du Gérant : Mcaloney, Caroline Suzanne
12-14 rond point des Champs-Elysées 75008 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
27/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au dimanche 27 mars 2016
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : HAY GROUP SA Forme : Société anonyme Adresse du siège : 8 rue Cambacérès 75008 Paris Capital : 1713463.00 EUR Numéro unique d'identification : 672031739 Lieu d'immatric
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
25/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au mardi 25 juin 2019
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION KORN/FERRY INTERNATIONAL Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 10849035,34 EUR Siège social 12-14 Rond Point des Champs-Elysées 75008 Paris N° RCS 310975859 RCS PARIS, est société absorbée.Korn Ferry Ha
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
|
|
25/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au mardi 25 juin 2019
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION KORN/FERRY INTERNATIONAL, FUTURESTEP (FRANCE) SARL Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 7425641 EUR Siège social 12-14 Rond-Point des Champs Elysées 75008 Paris N° RCS 428726061 RCS
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
|
|