CREATION |
25/11/2012 |
Prestations de services, administration de biens et de sociétés, transactions immobilières
Président de la société : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC, Commissaire aux comptes titulaire : Hottin, Veronique, nom d'usage : Douchet, Commissaire aux comptes suppléant : Pansard, Jean Fran
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
IMMATRICULATION |
25/11/2012 |
Prestations de services, administration de biens et de sociétés, transactions immobilières
Président de la société : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION en abrégé SERGIC, Commissaire aux comptes titulaire : Hottin, Veronique, nom d'usage : Douchet, Commissaire aux comptes suppléant : Pansard, Jean Fran
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
DEPOTS DES COMPTES |
22/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue de Turin 75008 Paris |
|
29/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 R DE TURIN 75008 PARIS |
|
29/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 R DE TURIN 75008 PARIS |
|
14/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue de Turin 75008 Paris |
|
05/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue de Turin 75008 Paris |
|
16/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
13/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
22/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
24/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
|
MODIFICATION |
21/03/2012 |
modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
Président directeur général partant : Fajon, Jacques-Henri Maurice, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Derely, Eric, Administrateur partant : Fajon, Vincent, Administrateur partant : Vernet Suzanne Veuve Fajon, Administrateur partant : Fajon Beatrice Epouse Pelee De Saint Maurice, nomination de l'Administrateur : Dennetiere, Christian, nomination de l'Administrateur : Dequirez, Etienne
24 rue de Turin 75008 Paris |
|
04/11/2012 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Kahn, Jean Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Hottin, nom d'usage : Douchet, Véronique, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bencheikh, Faouad, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pansard, Jean François
24 rue de Turin 75008 Paris |
|
RADIATION |
03/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Radiation de la société au jeudi 03 novembre 2016
6 rue Konrad Adenauer 59290 Wasquehal |
| VENTE ET CESSION |
20/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Cessions de la société au mercredi 20 juillet 2016
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : CABINET BERNARD FAJON n°RCS : 692 026 966 RCS LILLE METROPOLEDénomination : CABINET BERNARD FAJON (Société absorbée)Forme : Société par actions simplifiéeCapital : 200.000 EURAdresse : 6 rue Konrad Adenauer 59290 WASQUEHALEtablissement(s) : Oppositio
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
20/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Cessions de la société au mercredi 20 juillet 2016
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : CABINET BERNARD FAJON n°RCS : 692 026 966 RCS LILLE METROPOLEDénomination : CABINET BERNARD FAJON (Société absorbée)Forme : Société par actions simplifiéeCapital : 200.000 EURAdresse : 6 rue Konrad Adenauer 59290 WASQUEHALEtablissement(s) : Oppositio
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|