DEPOTS DES COMPTES |
26/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
17/06/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
19/07/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
10/06/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
18/06/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
02/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
24/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
22/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
16/06/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
26/06/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
27/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
13/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
30/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃâ°TEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
24/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 Rue Ernest Flammarion 94550 Chevilly-Larue |
|
MODIFICATION |
05/03/2008 |
Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL modification le 26 Février 1999. Commissaire aux comptes suppléant : REYDEL Jean-Claude en fonction le 25 Août 2003. Président : GOULLEY Philippe modification le 25 Février 2008.
|
|
31/08/2008 |
Modification de l'adresse du siège.
7 rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
26/10/2008 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : REYDEL Jean-Claude en fonction le 25 Août 2003. Président : GOULLEY Philippe modification le 25 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 16 Octobre 2008.
|
|
25/06/2009 |
Modification de représentant.
Président : GOULLEY Philippe modification le 25 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 16 Octobre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 17 Juin 2009.
|
|
06/01/2012 |
Modification du capital.
Capital : 3 500 000,00 EUR
|
|
17/03/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 16 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE François en fonction le 17 Juin 2009 Président : LE RÃVEILLà Guillaume en fonction le 09 Mars 2015
|
|
22/07/2015 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 16 Octobre 2008 Président : LE RÃVEILLà Guillaume en fonction le 09 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 13 Juillet 2015
|
|
11/09/2016 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 07 Septembre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 07 Septembre 2016 Président : BERNADET Frédéric en fonction le 07 Septembre 2016
|
|
26/07/2017 |
Modification de la dénomination. Modification de l'activité. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination COMPAGNIE DES TRAVAUX SUBAQUATIQUES Forme juridique Société par Actions Simplifiée Siège social Rue de la Plaine Basse 94290 V
|
|
02/08/2017 |
Modification de la dénomination.
|
|
08/08/2018 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 07 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL modification le 07 Septembre 2016 ; Président : VCF TP IDF en fonction le 06 Août 2018
|
|
19/07/2019 |
Modification survenue sur le capital.
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
11/07/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : VCF TP IDF ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
15/07/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : HINTZY Gaëtanà; Directeur général : DHOMME Laurenceà; Directeur général : MAISONHAUTE Ericà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
22/07/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : HINTZY Gaëtanà; Directeur général : DHOMME Laurenceà; Directeur général : MAISONHAUTE Ericà; Directeur général : FRELAND Hervéà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
09/04/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : HINTZY Gaëtan ; Directeur général : MAISONHAUTE Eric ; Directeur général : FRELAND Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
06/07/2023 |
Modification survenue sur la dénomination.
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
07/08/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : HINTZY Gaëtan ; Directeur général : MAISONHAUTE Eric ; Directeur général : FRELAND Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
7 Rue Ernest Flammarion Zac du Petit Leroy 94550 Chevilly-Larue |
|
VENTE ET CESSION |
07/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Cessions de la société au mercredi 07 août 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION ENTREPRISE ARMOR Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 40000 EUR Siège social 2 BD DE L'EUROPE 44602 SAINT NAZAIRE N° RCS 857800858 RCS ST NAZAIRE, est société absorbée. ENTREPRISES MORILLON CORVOL COUR
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
|
|
07/08/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Cessions de la société au mercredi 07 août 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION SERRA TRAVAUX MARITIMES Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 378000 EUR Siège social 11/15 AVE André Roussin 13016 MARSEILLE N° RCS 419395348 RCS MARSEILLE, est société absorbée. ENTREPRISES MORILLON C
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
|
|
16/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Cessions de la société au mardi 16 mai 2017
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION COMPAGNIE DE TRAVAUX SUBAQUATIQUES Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 225000 EUR Siège social RUE DE LA PLAINE BASSE 94290 VILLENEUVE LE ROI N° RCS 353152895 RCS CRETEIL, est société absorbée. ENTREP
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
|
|
17/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Cessions de la société au mercredi 17 mai 2017
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION ENTREPRISE TOURNAUD Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 1754571 EUR Siège social 5 R de Fos-Sur-Mer Port Edouard Herriot 69007 LYON N° RCS 957510837 RCS LYON, est société absorbée. ENTREPRISES MORILLO
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
|
|
17/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Cessions de la société au mercredi 17 mai 2017
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION S.N.V. MARITIME Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 40000 EUR Siège social ZAC du Val Richard 27340 Criquebeuf-sur-Seine N° RCS 408268431 RCS EVREUX, est société absorbée. ENTREPRISES MORILLON CORVOL
Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
|
|