CREATION |
06/11/2016 |
Recherche, étude, mise en oeuvre de tous procèdes de préparation, de tous produits alimentaires et laitiers, ainsi que toutes activités susceptibles de s'y rattacher.
Président : Reniero, Roberto, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS.
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
IMMATRICULATION |
06/11/2016 |
Recherche, étude, mise en oeuvre de tous procèdes de préparation, de tous produits alimentaires et laitiers, ainsi que toutes activités susceptibles de s'y rattacher.
Président : Reniero, Roberto, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS.
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
DEPOTS DES COMPTES |
24/01/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z I no 2 60000 Beauvais |
|
03/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z I no 2 60000 Beauvais |
|
06/12/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z I no 2 60000 Beauvais |
|
25/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z I no 2 60000 Beauvais |
|
16/01/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
31/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
29/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
28/09/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
26/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
26/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
23/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
13/11/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
12/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
13/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
MODIFICATION |
29/10/2013 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID, modification du Commissaire aux comptes suppléant Perot, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
27/02/2015 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Delort, Jean-Marc, nomination du Président : Reniero, Roberto
rue Charles Tellier Z no 2 60000 Beauvais |
|
25/02/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Ballevre, Olivier Philippe Emile ; nomination du Directeur général délégué : Dowling, Kay
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
04/11/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Broun, Pierre Edmond ; nomination du Directeur général délégué : Jeuffrain, Antoine Olivier Marie
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
05/11/2019 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT ID ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT IS
7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel |
|
31/10/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : BEZZA Aadil ; Directeur général : Fischer Monica Ann ; Directeur général délégué : DOWLING Kay ; Directeur général délégué : Jeuffrain Antoine, Olivier, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
10/11/2020 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : BEZZA Aadil ; Directeur général : Fischer Monica Ann ; Directeur général délégué : DOWLING Kay ; Directeur général délégué : LAIR Sophie, Monique, Christiane, Ghislaine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
22/07/2022 |
Modification survenue sur l'administration.
Président : BEZZA Aadilà; Directeur général : Fischer Monica Annà; Directeur général délégué : LAIR Sophie, Monique, Christiane, Ghislaineà; Directeur général délégué : CARTIER Catherine, Françoise, Claireà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
23/08/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : BEZZA Aadil ; Directeur général : Fischer Monica Ann ; Directeur général délégué : CARTIER Catherine, Françoise, Claire ; Directeur général délégué : ARIGONI Fabrizio, Carlo ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
12/03/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : BEZZA Aadil ; Directeur général : CARTIER Catherine, Françoise, Claire ; Directeur général délégué : ARIGONI Fabrizio, Carlo ; Directeur général délégué : WAKSMAN Lucile ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
25/08/2024 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : BEZZA Aadil ; Directeur général : CARTIER Catherine, Françoise, Claire ; Directeur général délégué : WAKSMAN Lucile ; Directeur général délégué : Privat Isabelle ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
34-40 Rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux |
|
VENTE ET CESSION |
02/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Cessions de la société au mardi 02 août 2016
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Suivant acte sous seing privé en date à PARIS du 12 Juillet 2016,enregistré à BEAUVAIS (OISE) le 22 Juillet 2016, bordereau n° 2016/760, Case n°1, Extrait 2146.Domicile ancien propriétaire : rue Charles Tellier ZI n°2 60000 BEAUVAIS.Domicile nouveau
Opposition : Centre de recherche et développement Nestle sas rue Charles Tellier ZI n°2 60000 Beauvais pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 4294000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
rue Charles Tellier ZI n°2 60000 Beauvais |
|
02/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Cessions de la société au mardi 02 août 2016
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : Suivant acte sous seing privé en date à PARIS du 12 Juillet 2016,enregistré à BEAUVAIS (OISE) le 22 Juillet 2016, bordereau n° 2016/760, Case n°1, Extrait 2146.Domicile ancien propriétaire : rue Charles Tellier ZI n°2 60000 BEAUVAIS.Domicile nouveau
Opposition : Centre de recherche et développement Nestle sas rue Charles Tellier ZI n°2 60000 Beauvais pour la validité et la correspondance.
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 4294000,00 euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
rue Charles Tellier ZI n°2 60000 Beauvais |
|