DEPOTS DES COMPTES |
29/07/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
14/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
26/04/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
18/04/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
29/05/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
02/04/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
26/04/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
17/06/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
06/05/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
04/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
05/06/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
07/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
23/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
31 Quai Blanqui 94140 Alfortville |
|
MODIFICATION |
20/03/2009 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS Dominique en fonction le 12 Juillet 2002. Commissaire aux comptes titulaire : DE POMPIGNAN MAUGEE Frrançoise en fonction le 12 Juillet 2002. Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 10 Mars 2009.
|
|
16/09/2009 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS Dominique en fonction le 12 Juillet 2002 Président : CHAMBRAUD Alain en fonction le 10 Mars 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 04 Septembre 2009
|
|
08/06/2010 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : DE DIANOUS Dominique en fonction le 12 Juillet 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET F. P. M en fonction le 04 Septembre 2009 Président : RIVIERE Vincent en fonction le 21 Mai 2010
|
|
02/10/2013 |
Modification de représentant.
Président : RIVIERE Vincent en fonction le 21 Mai 2010 Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 24 Septembre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 24 Septembre 2013
|
|
30/08/2017 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 24 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 24 Septembre 2013 ; Président : THIÃFIN Catherine en fonction le 25 Août 2017
|
|
15/02/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric en fonction le 24 Septembre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : LOZANO EXPERTISE ET AUDIT en fonction le 24 Septembre 2013 ; Président : TERRIER Jean-Bernard en fonction le 13 Février 2019
|
|
30/04/2019 |
Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : FP AUDIT modification le 26 Avril 2019 ; Président : TERRIER Jean-Bernard en fonction le 13 Février 2019
|
|
RADIATION |
13/12/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃTEIL
Radiation de la société au mardi 13 décembre 2022
31 Quai Blanqui 94140 Alfortville |
| VENTE ET CESSION |
26/04/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÃâ°TEIL
Cessions de la société au mardi 26 avril 2022
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : AVIS DE PROJET DE FUSION CHAM Société par actions simplifiée Au capital de : 323à000,00 EUR Siège social 11 Rue du Saule Trapu 91300 Massy Nð RCS 444 768 550 RCS Evry, est société absorbante GAZ HOP Société par actions simplifiée Au capita
Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce
|
|