DEPOTS DES COMPTES |
24/06/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
13/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
02/08/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS |
|
25/07/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
08/09/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
14/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
30/05/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
13/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
05/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
02/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
17/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
05/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
05/07/2011 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire KPMG S.A., Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS CENTRE
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
07/09/2012 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues, nomination du Président et Membre du comité exécutif : Floquet, François, nomination du Membre du comité exécutif : Pascault, Thierry, nomination du Membre du comité exécutif : Fayet, Arnaud
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
20/07/2014 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Président : Panhard, Robert, modification du Membre du comité exécutif Floquet, François, nomination du Membre du comité exécutif : Panhard, Robert
6/8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
26/03/2017 |
modification survenue sur l'administration
Membre du comité exécutif partant : Floquet, François, Membre du comité exécutif partant : Fayet, Arnaud, nomination du Membre du comité exécutif : Lefebvre, Edouard
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
19/07/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Panhard, Robert ; nomination du Président : Desanges, Louis ; Membre du comité exécutif partant : Pascault, Thierry ; Membre du comité exécutif partant : Panhard, Robert ; Membre du comité exécutif partant : Lefebvre, Edouard ; nomination du Membre du comité exécutif : Desanges, Louis ; nomination du Membre du comité exécutif : La Maout, Pierre ; nomination du Membre du comité exécutif : Herlicq, Bruno ; nomination du Membre du comité exécutif : Thion De La Chaume, Guy ; nomination du Membre du comité exécutif : Bernard, Lucien François
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
12/06/2019 |
modification survenue sur l'administration
Membre du comité exécutif partant : Le Maout, Pierre ; Membre du comité exécutif partant : Thion De La Chaume, Guy ; Membre du comité exécutif partant : Bernard, Lucien François ; nomination du Membre du comité exécutif : Poulet-Odent, Laurent ; nomination du Membre du comité exécutif : Dubreuil, Philippe ; nomination du Membre du comité exécutif : Peugeot, Christian
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
19/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A. ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MF & Associés ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS CENTRE
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
12/01/2022 |
modification survenue sur l'administration
Membre du comité exécutif partant : Dubreuil, Philippe
6-8 place de la Concorde 75008 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
31/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 31 août 2011
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : tribunal de commerce de fréjus
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|
31/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 31 août 2011
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Tribunal de Commerce de Fréjus
Origine du fond : Fonds acquis par apport au montant évalué à 932918,64 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|
31/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 31 août 2011
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : tribunal de commerce de fréjus
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|
31/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 31 août 2011
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : Tribunal de Commerce de Fréjus
Origine du fond : Fonds acquis par apport au montant évalué à 932918,64 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|
28/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 28 septembre 2011
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : tribunal de commerce de fréjus
Origine du fond : Fonds acquis par apport au montant évalué à 306954,43 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|
28/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÃJUS
Cessions de la société au mercredi 28 septembre 2011
Catégorie : Achat d\'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Opposition : tribunal de commerce de fréjus
Origine du fond : Fonds acquis par apport au montant évalué à 306954,43 Euros.
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : la marseillaise du jeudi 28 juillet 2011
Saint-Pons les Mures 83310 Grimaud |
|