CREATION |
06/08/2012 |
Activité de marchand de biens, vente et achat de valeurs mobilières, achat et vente d'objets d'arts, location, promotion, lotissement, Viabilisation de terrains.
Co-gérant : Dumortier, Sébastien, Co-gérant : Vancauwenberghe, Fabrice Alban Philippe, Co-gérant : Dupont, Gilles Olivier Robert.
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
IMMATRICULATION |
04/07/2012 |
Activité de marchand de biens, vente et achat de valeurs mobilières, achat et vente d'objets d'arts, location, promotion, lotissement, Viabilisation de terrains.
Co-gérant : Dumortier, Sébastien, Co-gérant : Vancauwenberghe, Fabrice Alban Philippe, Co-gérant : Dupont, Gilles Olivier Robert.
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
DEPOTS DES COMPTES |
17/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
17/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
19/10/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
15/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue Gauthier de Chatillon 59000 Lille |
|
28/02/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
20 rue Gauthier de Chatillon 59000 Lille |
|
15/06/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃâ°TROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2 boulevard Victor Hugo 59000 Lille |
|
09/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃâ°TROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2 boulevard Victor Hugo 59000 Lille |
|
03/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÃTROPOLE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
39-41 rue du Faubourg de Roubaix 59000 Lille |
|
MODIFICATION |
29/01/2016 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Dumortier, Sébastien
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
15/10/2017 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Tiberghien, Ludovic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Mailly, Géry
64 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix |
|
29/01/2019 |
modification survenue sur la forme juridique, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
modification du Président Dupont, Gilles Olivier Robert ; modification du Directeur général Vancauwenberghe, Fabrice Alban Philippe
20 rue Gauthier de Chatillon 59000 Lille |
|
27/01/2021 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Président : QUARTUS Ensemblier Urbain Nord de France ; modification du Directeur général Dupont, Gilles Olivier Robert
20 rue Gauthier de Chatillon 59000 Lille |
|
07/08/2022 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
2 boulevard Victor Hugo 59000 Lille |
|