IMMATRICULATION |
24/07/2012 |
Développement et exploitation de sites internet ; la mise en relations d'affaires ; le conseil en relations d'affaires ; la mise en place d'un support de communication entre entreprises
Président : Lubiarz, Stéphane.
10 rue du Colisée 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
03/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
13 rue Spontini 75116 Paris |
|
30/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
13 rue Spontini 75116 Paris |
|
13/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
16/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
16/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
18/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
22/05/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
13 rue Saint-Florentin 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
14/03/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 11 286,00 EUR
10 rue du Colisée 75008 Paris |
|
03/04/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal
Capital : 12 725,00 EUR
10 rue du Colisée 75008 Paris |
|
11/12/2013 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse du siège
Capital : 15 155,00 EUR
24 rue Morère 75014 Paris |
|
28/02/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 975 429,40 EUR
24 rue Morère 75014 Paris |
|
31/03/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Charlet, Nicolas Albert Dominique
24 rue Morère 75014 Paris |
|
17/04/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Capital : 1 833 429,40 EUR
3 rue du Colonel Moll 75017 Paris |
|
15/05/2015 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
3 rue du Colonel Moll 75017 Paris |
|
04/10/2015 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Marchand, Olivier
3 rue du Colonel Moll 75017 Paris |
|
11/02/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
13 rue Spontini 75116 Paris |
|
23/09/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 055 734,01 EUR
13 rue Spontini 75116 Paris |
|
13/10/2016 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Charlet, Nicolas Albert Dominique, nomination du Directeur général : Mainfray, Gérald
13 rue Spontini 75116 Paris |
|
05/10/2017 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
14/06/2018 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
22/06/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 532 041,16 EUR
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
21/03/2019 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDINTER
66 rue de Provence 75009 Paris |
|
13/12/2019 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
13 rue Saint-Florentin 75008 Paris |
|
20/07/2021 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 544 620,09 EUR
13 rue Saint-Florentin 75008 Paris |
|
18/08/2022 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 2 567 919,07 EUR
13 rue Saint-Florentin 75008 Paris |
|