DEPOTS DES COMPTES |
04/03/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
26/09/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
13/11/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
01/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 R DE PRESBOURG 75116 PARIS |
|
22/08/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
22/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
04/09/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
MODIFICATION |
03/10/2008 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général non Administrateur partant : Delecourt, Eric, nomination du Directeur général non Administrateur : Bolelli, Jacques.
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
13/11/2009 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : STE D'ANALYSE FINANCIERE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SAFREC SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : APLITEC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Coll, Pierre
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
20/11/2009 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration partant : Aurand, Frederic, nomination du Président du conseil d'administration : Hersant, Patrick Philippe, Directeur général non Administrateur partant : Bolelli, Jacques, nomination du Directeur général non Administrateur : Journoud, Xavier
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
28/04/2013 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur SA MULTIMEDIA FUTUR représenté par , Brozat Richard Adresse : 12 rue de Presbourg 75116 Paris
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
26/07/2013 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : SA MULTIMEDIA FUTUR, nomination de l'Administrateur : GROUPE HERSANT MEDIA représenté par Bernard Dominique Marie-Joseph Adresse : 19-21 avenue Pierre et Marie Curie 78230 Le Pecq
12 rue de Presbourg 75116 Paris |
|
11/05/2014 |
modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et le représentant permanent
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Hersant, Patrick Philippe, Directeur général partant : Journoud, Xavier, modification de l'Administrateur FRANCE REGIONS PARTICIPATIONS représenté par , Hersant Michel Adresse : 35 Grosvenor Road Chiswick Londres W44EQ, modification de l'Administrateur GROUPE HERSANT MEDIA représenté par , Jacques Ruettard Aude Adresse : 14 Villa Ariane Corso Toscanini 18039 Vintimille
171 boulevard Haussmann 75008 Paris |
|
28/11/2014 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : FRANCE REGIONS PARTICIPATIONS, nomination de l'Administrateur : Hersant, Michel André
171 boulevard Haussmann 75008 Paris |
|
RADIATION |
24/10/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
Radiation de la société au jeudi 24 octobre 2019
rue Jean Jaurès 54320 Maxéville |
|