DEPOTS DES COMPTES |
30/10/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
03/12/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
29/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
03/10/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Boufféré |
|
07/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
07/06/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
14/03/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
14/10/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
14/10/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
24/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
16/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
13/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
07/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Montaigu-Vendée |
|
10/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Montaigu-Vendée |
|
03/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
85600 Montaigu-Vendée |
|
MODIFICATION |
08/04/2010 |
Démission comme directeur général : SABOURIN Louis NOMINATION COMME PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : SABOURIN Anne-Marie
Président de la société : SABOURIN Isabelle Président du conseil de surveillance : DAVID Anne-Marie Directeur général : SABOURIN Sophie Anne Louise Marie Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ATLANTIQUE Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO Commissaire aux comptes suppléant : MACE François Commissaire aux comptes suppléant : FABRE Michel
lieu-dit le Planty 85600 Saint-Georges-de-Montaigu |
|
07/11/2012 |
Modification de représentant.
Président : SABOURIN Isabelle Président du conseil de surveillance : DAVID Anne-Marie Directeur général : SABOURIN Sophie Anne Louise Marie Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO Commissaire aux comptes suppléant : POTIRON Pascal en fonction le 26 Octobre 2012
|
|
15/09/2019 |
modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire In Extenso ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET IN EXTENSO OUEST AUDIT ; modification du Commissaire aux comptes suppléant Potiron, Pascal ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guilbaud, Laurent
Lieudit le Planty 85600 MONTAIGU VENDEE |
|
09/08/2022 |
modification survenue sur la dénomination et l'administration
modification du Président du conseil de surveillance David, nom d'usage : Sabourin, Anne-Marie ; nomination du Directeur général : Sablereau, nom d'usage : Di Stefano, Caroline Véronique Isabelle Marie
Saint-Georges-de-Montaigu le Planty 85600 Montaigu-Vendée |
|