IMMATRICULATION |
05/06/2013 |
Acquisition, détention de participations dans des sociétés ou autres entités dont l'objet est l'acquisition d'actifs immobiliers, le développement, la gestion, l'exploitation, la location et la vente d'actifs immobiliers leur appartenant ou appartenant a leurs filiales.
Gérant : Rispe, François Jean, Gérant : Vericat Roure, Manuel, Gérant : Cuvelier, Laurence.
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
03/10/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
15/09/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
28/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
07/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
26/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
23/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
07/11/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
16/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
16/06/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
MODIFICATION |
30/01/2013 |
Modification du capital.
Capital : 44 470,00 EUR
|
|
14/09/2014 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Vericat Roure, Manuel
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
29/03/2016 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Gérant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile
3 avenue Hoche Hall 1- 5ème étage 75008 Paris |
|
02/11/2018 |
modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Gérant partant : Rispe, François Jean ; Gérant partant : Cuvelier, Laurence ; Gérant partant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile ; nomination du Gérant : Lui, Sieu Wang Gregory ; nomination du Gérant : Kang, Christine Hwee ; nomination du Gérant : Sarre, Seynabou
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
15/05/2019 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Sarre, Seynabou ; nomination du Gérant : Chiavelli, Amaya
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
28/06/2019 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 44 480,00 EUR
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|
13/01/2021 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Kang, Christine Hwee ; nomination du Gérant : Tel, Riemer Theodoor
3-5 rue Saint Georges - Tmf Pôle 75009 Paris |
|