CREATION |
14/11/2012 |
Ingénierie et études techniques
Président de la société : Mounier, Pascal, Commissaire aux comptes titulaire : BDO NANTES, Commissaire aux comptes suppléant : Blanchard, Gilles.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
IMMATRICULATION |
22/10/2012 |
Ingénierie et études techniques
Président de la société : Mounier, Pascal, Commissaire aux comptes titulaire : BDO NANTES, Commissaire aux comptes suppléant : Blanchard, Gilles.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
DEPOTS DES COMPTES |
18/11/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
30/06/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
21/04/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
24/05/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
13/06/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
23/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
MODIFICATION |
13/08/2015 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 96 000,00 EUR
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
01/07/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Mounier, Pascal, nomination du Président : CERIS Group
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
24/05/2019 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : BDO NANTES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Blanchard, Gilles
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|
21/11/2019 |
modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 23 septembre 2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique LA SOCIETE CERIS GROUP, sans qu'il y ait lieu
2 rue Alain Bombard 44800 St Herblain |
|