IMMATRICULATION |
25/10/2012 |
l'achat, la commercialisation, la vente directe ou à la Comission, le dépôt vente, la représentation de produits cosmétiques, dispositifs médicaux, suppléments alimentaires et produits connexes.
Gérant : AGOSTININI Paolo Gérant : GIACCHI Valter
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
16/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 Bis avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud |
|
06/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 Bis avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud |
|
23/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 Bis avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud |
|
22/06/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
34 Bis avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud |
|
14/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
84300 Cavaillon |
|
21/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
84300 Cavaillon |
|
06/11/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D\'AVIGNON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
le Moulin Saint-Pierre 84300 Cavaillon |
|
12/09/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D\'AVIGNON
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
le Moulin Saint-Pierre 84300 Cavaillon |
|
MODIFICATION |
16/08/2013 |
Modification de représentant.
Gérant : GIACCHI Valter en fonction le 13 Novembre 2012 Gérant : EMOND Charles Louis en fonction le 07 Août 2013
|
|
14/02/2018 |
Modification survenue sur l'administration
Gérant : PETRELLI Marco ; Gérant : CARNEVALI Bruno ; Gérant : DEHAUDT Christophe
|
|
23/10/2018 |
Modification survenue sur le capital
|
|
12/09/2019 |
Modification survenue sur le capital
|
|
02/01/2020 |
Modification survenue sur le capital.
le Moulin Saint-Pierre Les Taillades 84300 Cavaillon |
|
23/07/2021 |
Modification survenue sur le capital.
le Moulin Saint-Pierre Les Taillades 84300 Cavaillon |
|
24/10/2023 |
cessation d\'activité.
le Moulin Saint-Pierre Les Taillades 84300 Cavaillon |
|