IMMATRICULATION |
01/01/2013 |
La réalisation de développements logiciels et plus généralement, de prestations de service à caractère informatique pour le compte de ses seuls associés dans le cadre de leurs activités de traitement Back office d'opérations de crédit à la consommation pour compte propre ou pour compte de tiers.
Président : Berrous, Gils, Directeur général adjoint : Renard, Jean-Luc, Directeur général : Albert, Jean-Pierre, Administrateur : Laborde, Thierry, Administrateur : Cavelier, Benoît, Administrateur : Fagnoule, Dominique, Administrateur : Fernandez,
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
30/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
28/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
07/09/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
07/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
23/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
26/07/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
25/07/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
04/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
29/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
MODIFICATION |
08/04/2014 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Berrous, Gils, modification du Président Laborde, Thierry
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
30/01/2015 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Fagnoule, Dominique, nomination de l'Administrateur : Van Dyck, Chantal
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
26/03/2015 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Cavelier, Benoît, nomination de l'Administrateur : Falvert, Michel
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
03/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président du comité d'administration Berrous, Gils, modification de l'Administrateur représentant l'Etat Laborde, Thierry
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
20/11/2015 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Chenot, Frédéric, nomination de l'Administrateur : David, Laurent, nomination de l'Administrateur : Terpereau, Jerome
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
06/03/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Berrous, Gils, modification du Président et Administrateur David, Laurent, Administrateur partant : Warnier De Wailly, Gilles, nomination de l'Administrateur : Daudet, Laurent
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
19/05/2016 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Delassus, Jean-Luc, Administrateur partant : Van Dyck, Chantal, nomination de l'Administrateur : Pedrotti, Philippe, nomination de l'Administrateur : Warnier De Wailly, Gilles
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
07/12/2016 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Daudet, Laurent, nomination de l'Administrateur : Leparmentier, Bruno
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
30/03/2017 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président et Administrateur Berrous, Gils, modification de l'Administrateur David, Laurent
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
14/01/2018 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général adjoint : Prié, nom d'usage : Duverger, Caroline
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
18/01/2018 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Président : Warnier De Wailly, Gilles ; modification du Président du conseil d'administration Warnier De Wailly, Gilles ; Administrateur partant : Gensollen, nom d'usage : Bec, Aline ; modification de l'Administrateur Berrous, Gils
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
19/01/2018 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général adjoint partant : Renard, Jean-Luc
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
03/06/2018 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Berrous, Gils ; Administrateur partant : Falvert, Michel ; Administrateur partant : David, Laurent ; nomination de l'Administrateur : Miquel, Didier ; nomination de l'Administrateur : Bellafiore, Jean-Marie
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
27/03/2019 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Warnier De Wailly, Gilles ; modification du Président Miquel, Didier ; nomination du Président du conseil d'administration : Miquel, Didier ; modification de l'Administrateur Warnier De Wailly, Gilles ; modification de l'Administrateur Warnier De Wailly, Gilles
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
19/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Miquel, Didier ; nomination du Président : Warnier De Wailly, Gilles ; modification du Président du conseil d'administration Warnier De Wailly, Gilles ; modification de l'Administrateur Miquel, Didier
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
05/05/2020 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Pedrotti, Philippe ; Administrateur partant : Bellafiore, Jean-Marie ; nomination de l'Administrateur : Fonne, Denis ; nomination de l'Administrateur : Le Boles, Serge
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
06/09/2020 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général adjoint partant : Prié, nom d'usage : Duverger, Caroline
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
06/10/2020 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général adjoint : Moutier, nom d'usage : Humbert, Sylvie
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
06/04/2021 |
modification survenue sur l'administration
modification du Président Miquel, Didier ; Président du conseil d'administration partant : Warnier De Wailly, Gilles ; nomination du Président du conseil d'administration : Miquel, Didier ; modification de l'Administrateur Warnier De Wailly, Gilles
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
22/07/2021 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Albert, Jean-Pierre ; modification du Directeur général Moutier, nom d'usage : Humbert, Sylvie ; nomination du Directeur général adjoint : Hode, Pascal
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|
09/02/2022 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Miquel, Didier ; nomination du Président : Warnier De Wailly, Gilles ; Président du conseil d'administration partant : Miquel, Didier ; nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Warnier De Wailly, Gilles ; nomination de l'Administrateur : Le Foll, Jean-Baptiste ; nomination de l'Administrateur : Miquel, Didier
1 boulevard Haussmann 75009 Paris |
|