IMMATRICULATION |
01/04/2013 |
Transport public routier de personnes, commercialisation et location de véhicules sans chauffeur.
Gérant : Latigui, Mourad, Gérant : Hibaoui, Omar, Gérant : Hafrad, Rachid.
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
21/07/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
07/12/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
24/04/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
28/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
66 avenue des Champs-Ãâ°lysées 75008 Paris |
|
28/01/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
66 avenue des Champs-Ãâ°lysées 75008 Paris |
|
03/02/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
66 avenue des Champs-Ãâ°lysées 75008 Paris |
|
MODIFICATION |
09/03/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
Gérant partant : Latigui, Mourad, nomination du Gérant : Amedjoub, Jamal, nomination du Gérant : Edouard, Sébastien
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
25/02/2015 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Amedjoub, Jamal, nomination du Gérant : Lorhmari, Ilyas
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
17/05/2015 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Edouard, Sébastien, nomination du Gérant : Hadj Larbi, Mohamed Reda
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
22/05/2016 |
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Lorhmari, Ilyas, Gérant partant : Hadj Larbi, Mohamed Reda
66 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|