IMMATRICULATION |
09/01/2013 |
acquérir tous biens meubles (matériels, engins ou véhicules) ou immeubles destinés à l'industrie ou à tout autre secteur d'activité éligibles aux dispositions des articles 199 undecies b et 217 undecies du cgi, exploiter ces biens ou les donner en location
gérant associé tenu indéfiniment et solidaire des dettes sociales : PHALSBOURG GESTION (SASh) représenté par GHELFI (Laurent) ; associé indéfiniment responsable : ORYOM (SARLh) représenté par GHELFI (Laurent)
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|
DEPOTS DES COMPTES |
25/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|
25/03/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|
01/10/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|
MODIFICATION |
23/06/2016 |
modification survenue sur l'administration et le capital
gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable : PHALSBOURG GESTION (SAS) représenté par GHELFI (Laurent) ; associés indéfiniment et solidairement responsables : ORYOM (SARL) représenté par GHELFI (Laurent), RESSY (Franck), LENFANT (Paul, Michel, Ferdinand), SIEG (Marie-Hélène), EXBRAYAT (Sophie, Agathe, Claude), TEZE (Annick, Chantal, Michèle) née FRANCOIS, THOURET (Franck, Edmond, Gaston), MOULIN (Isabelle, Aline, Marguerite), BROUARD (Laurent, Alain, Jean-Yves), CHERIF (Rim), ABITOL (Bernard, Albert)
|
|
21/11/2019 |
modification survenue sur le capital (diminution) et l'administration
Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Ressy, Franck ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Lenfant, Paul, Michel, Ferdinand ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Sieg, Marie-Hélène ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Exbrayat, Sophie, Agathe, Claude ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Francois, nom d'usage : Teze, Annick, Chantal, Michèle ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Thouret, Franck, Edmond, Gaston ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Moulin, Isabelle, Aline, Marguerite ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Brouard, Laurent, Alain, Jean-Yves ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Cherif, Rim ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : Abitol, Bernard, Albert ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : ENDOM ; Associé indéfiniment responsable partant : ORYOMCapital : 2,00 EUR
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|
16/08/2022 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Deambrosis, Arnaud ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Seguy, Mathieu Jean-Sébastien ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Dodin, Fabien ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Chauveau, nom d'usage : Maréchal, Valérie Bleuette Lucie ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Cazenave, Benoit Marie René ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Leurent, Maxence Stanislas Ludwik Marie ; nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : Lestienne, Emeric Etienne Pauline Marie JosephCapital : 93 348,00 EUR
4 rue Georges Eucharis Chez Phalsbourg Gestion Zfu Dillon 97200 Fort-de-France |
|