IMMATRICULATION |
01/08/2013 |
Ãdition de logiciels applicatifs, autres services de réservation et activités connexes, programmation informatique
Président : Jacob, Mathieu, Directeur général : Pellerin, Teddy, Directeur général : Reza-Tofighi, Amir, Directeur général : Lapomarda, Nicolas, Directeur général : Gruyer, Hector.
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
18/03/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
21/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
09/02/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
25/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
MODIFICATION |
18/03/2014 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général délégué : Petit, Aylic
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
16/05/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 11 666,67 EUR
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
07/11/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 13 333,34 EUR
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
05/05/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Directeur général délégué partant : Reza-Tofighi, AmirCapital : 18 228,45 EUR
71 rue Saint-Louis en l'Ãle 75004 Paris |
|
19/05/2016 |
modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
02/12/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 18 259,93 EUR
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
19/11/2017 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 24 779,89 EUR
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
27/02/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 28 064,37 EUR
61 rue Meslay 75003 Paris |
|
04/07/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse du siège
Capital : 28 113,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
18/11/2018 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 28 118,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
28/03/2019 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 28 131,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
22/08/2019 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 28 159,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
20/12/2019 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 285,67 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
25/02/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 293,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
23/06/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 298,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
17/01/2021 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 498,37 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
16/02/2021 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Petit, Aylic
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
20/05/2021 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 914,25 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|
03/04/2022 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 38 928,35 EUR
6 bis rue Jean Macé 75011 Paris |
|