IMMATRICULATION |
30/09/2013 |
enseignement ludique de l'anglais, développement et vente de produits associés.
Gérant : GERVIS Isabelle Catherine Brigitte Gérant : WOODS Louise Ellen
|
|
DEPOTS DES COMPTES |
11/05/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
23/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
03/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
12/06/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
18/06/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
27/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
41 bis rue du Maréchal Foch 86000 Poitiers |
|
27/04/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
41 bis rue du Maréchal Foch 86000 Poitiers |
|
MODIFICATION |
09/09/2014 |
Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
Gérant : WOODS Louise Ellen en fonction le 30 Septembre 2013
23 Ter rue du Vieux Logis 86580 Biard |
|
28/10/2014 |
Modification de l'activité.
|
|
19/03/2017 |
Modification de représentant.
Gérant : WOODS Louise Ellen en fonction le 30 Septembre 2013 ; Gérant : WARD Jennifer Claire en fonction le 15 Mars 2017
|
|
21/11/2019 |
Modification de l'adresse du siège.
41 Bis rue du Maréchal Foch 86000 Poitiers |
|
PREVENTION DES DIFFICULTES |
11/06/2021 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS : Jugement d'ouverture
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 26 novembre 2020, désignant liquidateur Selarl Actis, représentée par Me Stéphane martin 67 bd Chasseigne 86000 Poitiers. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
41 bis rue du Maréchal Foch 86000 Poitiers |
|
24/06/2022 |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS : Jugement de clôture
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif .
41 bis rue du Maréchal Foch 86000 Poitiers |
|