IMMATRICULATION |
30/04/2014 |
Conseil en matière financière, stratégique et investissements
Président : Le Maux, Lionel, Commissaire aux comptes titulaire : EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant : Guedj, Eric.
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
25/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
25/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
23/05/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
24/02/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
06/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
08/09/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 square de l'Op̮̩ra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
10/08/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
6 square de l\'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
MODIFICATION |
28/08/2014 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 150 000,00 EUR
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
17/02/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 214 300,00 EUR
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
14/06/2016 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Le Maux, Lionel, nomination du Président : AQUA
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
29/10/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 243 700,00 EUR
11 rue de Mogador 75009 Paris |
|
12/11/2020 |
modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
19/02/2021 |
modification survenue sur le capital (diminution)
Capital : 93 670,00 EUR
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
27/04/2021 |
modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Guedj, Eric
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
20/06/2021 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 123 220,00 EUR
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|
06/08/2021 |
modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
Président partant : AQUA ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Le Maux, Lionel ; nomination de l'Administrateur : De Saint Quentin, Grégoire ; nomination de l'Administrateur : Chauvet, Bertrand ; nomination de l'Administrateur : Blandin, Loïc ; nomination de l'Administrateur : Orphelin, Catherine ; nomination de l'Administrateur : Duclos, Philippe
6 square de l'Opéra-Louis Jouvet 75009 Paris |
|