CREATION |
13/03/2022 |
production d?oeuvres audiovisuelles et cinématographiques
Président : BOURDIL Christophe
94 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt |
|
IMMATRICULATION |
01/04/2014 |
Production audiovisuelle et cinématographique
Président : Marnac, Olivier.
88 rue de la Villette 75019 Paris |
|
DEPOTS DES COMPTES |
24/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
12/09/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
09/08/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
18/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
18/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
19/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
09/08/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
94 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt |
|
MODIFICATION |
03/12/2014 |
modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Président partant : Marnac, Olivier, nomination du Président : Guerin, Danièle Renée Suzanne
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
19/07/2016 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 45 000,00 EUR
17 rue Mathis 75019 Paris |
|
13/04/2023 |
Modification survenue sur l\'administration, cessation d\'activité, dissolution de la société.
Liquidateur : BOURDIL Christophe
94 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt |
|
RADIATION |
07/05/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Radiation de la société au dimanche 07 mai 2023
94 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt |
|