CREATION |
30/11/2020 |
l'acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilière dans toutes société ou entités juridiques, créées ou à créer, française ou étrangères.
Président, Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Grand Françoise ; Administrateur : Simon Serge ; Administrateur : Lang Philippe ; Administrateur : JN.MC CONSULTING SARL ; Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Hemar Pierre Augustin Robert ;
25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine |
|
IMMATRICULATION |
30/11/2020 |
l'acquisition, souscription, détention, gestion et cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilière dans toutes société ou entités juridiques, créées ou à créer, française ou étrangères.
Président, Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Grand Françoise ; Administrateur : Simon Serge ; Administrateur : Lang Philippe ; Administrateur : JN.MC CONSULTING SARL ; Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Hemar Pierre Augustin Robert ;
25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine |
|
MODIFICATION |
23/08/2015 |
modification survenue sur le capital (augmentation), l'administration et le représentant permanent
modification du Président et Administrateur INNOV8, nomination de l'Administrateur : Grand, Françoise, nomination de l'Administrateur : Simon, Serge, nomination de l'Administrateur : Lang, Philippe, nomination de l'Administrateur : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT représenté par Gabriel Jean Michel Adresse : 34 rue Edgar Guinet 92240 Malakoff, nomination de l'Administrateur : JN.MC CONSULTING SARL représenté par Cognet Michel Adresse : 63 ter rue des Tennerolles 92210 Saint-Cloud, nomination de l'Administrateur : INNOV8 représenté par Bohbot Stéphane Adresse : 85 rue du Chauveau 92200 Neuilly-sur-SeineCapital : 16 187 999,60 EUR
100 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
17/03/2019 |
modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
100 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
04/03/2020 |
modification survenue sur le capital (augmentation)
Capital : 20 854 665,90 EUR
100 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris |
|
31/05/2021 |
Modification survenue sur l'administration.
Président, Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Grand Françoise ; Administrateur : Simon Serge ; Administrateur : Lang Philippe ; Administrateur : JN.MC CONSULTING SARL ; Administrateur : INNOV8 ; Administrateur : Hemar Pierre Augustin Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : JBB et Associés ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Beniluz Benjamin ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine |
|
21/06/2022 |
Modification survenue sur le capital.
25-29 Quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine |
|
VENTE ET CESSION |
25/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 25 novembre 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : INNOV8 GROUP Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 100 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris Capital : 16187999.60 EUR Numéro unique d'identificatio
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|
25/11/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cessions de la société au mercredi 25 novembre 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : INNOV8 GROUP Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 100 avenue des Champs-Ãlysées 75008 Paris Capital : 16187999.60 EUR Numéro unique d'identificatio
Opposition : Article L.236-14 du code de commerce
|
|