Liste des évènements de :
AXEL GROUPE
-
Home
-
Bodacc
- 814114823
CREATION |
19/10/2015 |
Les recherches et veilles techniques scientifiques et réglementaires, la consultation et accès à des bases documentaires, la formation.
Président : BONENFANT Jean-Luc
2980 chemin de Fayence 82000 Montauban |
|
IMMATRICULATION |
01/10/2015 |
Les recherches et veilles techniques scientifiques et réglementaires, la consultation et accès à des bases documentaires, la formation.
Président : BONENFANT Jean-Luc
2980 chemin de Fayence 82000 Montauban |
|
DEPOTS DES COMPTES |
21/11/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
16/02/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
09/11/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
25/08/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
02/02/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
MODIFICATION |
03/04/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Président : BONENFANT Corinne, Jeannine, Jacqueline né(e) LAMBERT
|
|
24/05/2020 |
modification survenue sur l'administration
Président partant : Lambert, nom d'usage : Bonenfant, Corinne Jeannine Jacqueline ; nomination du Président : Bonenfant, Jean-Luc
142 rue de Rivoli 75001 Paris |
|
Voir la fiche Sirene de AXEL GROUPE
Voir le rapport économique de AXEL GROUPE
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS (SCP) DSC AVOCATS
CTRE COM ACTION SOCIALE ECORPAIN
2017 ©
Blue Shield Publishing, inc |