DEPOTS DES COMPTES |
04/09/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
23/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
15/08/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
07/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
17/07/2022 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
26/07/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d\'Austerlitz 75013 Paris |
|
26/07/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
19/21 quai d\'Austerlitz 75013 Paris |
|
MODIFICATION |
21/02/2018 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) représenté par , Chappotteau Hubert Adresse : 8 impasse des Gendarmes 78000 Versailles ; modification de l'Administrateur CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CPME représenté par Dugény Jean-Claude Adresse : 33 avenue du Ponant 92390 Villeneuve-la-Garenne
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
14/03/2018 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) représenté par , Adinsi Constance Adresse : 159 avenue de l'Europe 77176 Savigny-le-Temple
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
06/04/2018 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT- CGC (CFE-CGC) représenté par , Sevin Yann Frédéric Adresse : 5 rue Galliéni 31780 Castelginest
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
22/06/2018 |
modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration partant : Arcadipane, Bruno ; nomination du Président du conseil d'administration : Grégoire, Thierry
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
30/10/2018 |
modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Directeur général partant : Pigneau, Elodie ; nomination du Directeur général : Guitard, Jean-Luc ; modification de l'Administrateur CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CPME représenté par , Poinsignon Jean-Louis Adresse : 111 route d' Allauch - le Clos des Cigales Villa 13 13011 Marseille
66 avenue du Maine 75014 Paris |
|
20/06/2019 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) représenté par , Parapel Pascal Adresse : lotissement Communal Scalete 31420 Boussan
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
16/07/2019 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général délégué partant : Denis, Jean-Louis ; nomination du Directeur général délégué : Rico, Olivier
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
24/07/2019 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Guitard, Jean-Luc ; modification du Directeur général Rico, Olivier ; nomination du Directeur général délégué : Delage, David
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
09/02/2020 |
modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Royo, Jean-Michel ; modification du Directeur général délégué Rico, Olivier ; Directeur général délégué partant : Delage, David
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
12/03/2021 |
modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Royo, Jean-Michel ; nomination du Directeur général : Rico, Olivier ; Directeur général délégué partant : Rico, Olivier ; nomination du Directeur général délégué : Delage, David
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
16/05/2021 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) représenté par , Grunenwald Anne nom d'usage : Meyer Adresse : 79 rue de la Mer Rouge 68200 Mulhouse, De Conihout Juliette nom d'usage : D'aboville Adresse : 46 avenue de Villeneuve l'Etang 78000 Versailles, Essanoussi Hafida nom d'usage : Chahouri Adresse : 16 rue des Aigrettes 80000 Amiens, Moerlen François Adresse : 56 quai de Tounis 31000 Toulouse, Vidonne Thierry Adresse : 746 route des Dents de Lanfon 74290 Bluffy ; modification de l'Administrateur CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT- CGC (CFE-CGC) représenté par , Gery Philippe Adresse : 139 rue Pasteur 33200 Bordeaux ; modification de l'Administrateur CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) ; modification de l'Administrateur CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (FO) représenté par , Pujol Valérie Adresse : 4 rue Pierre Semard 33130 Bègles, Granat Jean-Jacques Adresse : 2 place Bellecroix 30129 Manduel
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
07/01/2022 |
modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) représenté par , Sacksick Mylène nom d'usage : Perez Adresse : 12 rue Joseph Kosma 75019 Paris
19/21 quai d'Austerlitz 75013 Paris |
|
VENTE ET CESSION |
02/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Cessions de la société au jeudi 02 novembre 2017
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : - Acte sous seing privé du 06/10/2017, enregistré le 16/10/2017 au Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de Vanves 2, dossier 2017 48435, Réf 2017 A 00902. Indication du délai pour les oppositions: 10 jours à compter de la présente
Opposition : Au fonds vendu ET POUR LA CORRESPONDANCE pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Origine du fond : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 0 Euros - Cession gratuite en application de l'article 6 de l'ordonnance 2016-1408 du 20/10/2016
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Petites Affiches du mardi 24 octobre 2017
1 square Chaptal 92300 Levallois Perret |
|
05/11/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Cessions de la société au dimanche 05 novembre 2017
Catégorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Description : - Acte sous seing privé en date du 06-10-2017 enregistré le 17-10-2017 au SIE de BOBIGNY Dossier 2017 27985, Référence 2017 A 13493. Précédent Propirétaire Société GIC GESTION dont le siège social est situé 108 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN. Les
Opposition : Au siège social du cédant 108 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN pour la validité et pour la correspondance Au siège social du cédant 108 avenue GABRIEL PERI 93400 ST OUEN. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au
Origine du fond : Achat au prix stipulé de 0 Euros
Type d'établissement : Etablissement principal
Journal : Les Petites Affiches du mardi 24 octobre 2017
108 avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen |
|