DEPOTS DES COMPTES |
09/12/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains, 68320 Holtzwihr |
|
13/06/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains, 68320 Holtzwihr |
|
09/05/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains, 68320 Holtzwihr |
|
13/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
23/04/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
19/01/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
21/03/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
03/02/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22, rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
24/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
24/02/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
27/12/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
08/03/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
15/01/2020 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
MODIFICATION |
19/03/2008 |
changement de dénomination sociale, ancienne : SOUDAGE AUTOMATIQUE, ancienne activité : fabrication de fils fourrés pour le soudage d'assemblage et de rechargement de métaux industriels, date d'effet : 15/01/2008
nomination directeurs : SCANDELLA (Robert), PARMENTIER (Francine) née URBAN, changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire, ancienne : A.E.A., nouvelle : RSM SEGE COLMAR.
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
22/10/2008 |
modification sur l'administration, le 21/06/2008
départ du directeur : SCANDELLA (Robert).
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
28/01/2009 |
modification sur l'administration, Ã dater du 16/09/08
modification autre, nomination d'un directeur : ANTUNES (Joaquim).
22 rue des Américains 68320 Holtzwihr |
|
06/05/2010 |
modification survenue sur l'administration
président : STEKLY (Victor) ; directeurs : URBAN, nom d'usage : PARMENTIER (Francine), ANTUNES (Joaquim), BUTLER (David), MAURER (Michel), MICHEL (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : RSM SEGEC COLMAR, anciennement : A.E.A. ; commissaire aux comptes suppléant : BRICOLA (Angel)
|
|
12/01/2011 |
modification survenue sur l'administration
président : STEKLY (Victor), commissaire aux comptes titulaire : FIBA (S.A.), commissaire aux comptes suppléant : GROUPE FIBA (S.A.), directeurs : PARMENTIER (Francine), née URBAN, ANTUNES (Joaquim), BUTLER (David), MAURER (Michel) et MICHEL (Alain)
|
|
15/11/2013 |
modification survenue sur l'administration
président et directeur : ANTUNES (Joaquim) ; directeurs : PARMENTIER (Francine) née URBAN, BUTLER (David), MAURER (Michel), MICHEL (Alain) ; commissaire aux comptes titulaire : FIBA SA (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : GROUPE FIBA (SAh)
|
|
16/03/2014 |
modification survenue sur l'administration
président : ANTUNES (Joaquim) . commissaire aux comptes titulaire : FIBA SA (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : GROUPE FIBA (SA)
|
|
20/02/2015 |
modification survenue sur l'administration
président : ANTUNES (Joaquim) ; commissaires aux comptes titulaires : FIBA SA (SA), SFW CONSULTANTS (SARL) ; commissaires aux comptes suppléants : GROUPE FIBA (SA), WILLINGER (Laurent)
|
|
24/09/2015 |
Fusion L. 236-1 ; personnes morales ayant participé à l'opération : SOUDURE TECHNIQUE MODERNE, Société à responsabilité limitée (SARL) (société absorbée), rue du Jarot, 52170 Chevillon [RCS Chaumont (5201) 516 080 173], WELDING ALLOYS FRANCE, société
|
|
23/12/2016 |
modification survenue sur l?administration
président : ANTUNES (Joaquim) ; commissaires aux comptes titulaires : SFW CONSULTANTS (SARL) ; DELOITTE & ASSOCIES (AFJ) ; commissaires aux comptes suppléants : WILLINGER (Laurent) ; BEAS (AFJ)
|
|
03/01/2019 |
Modification survenue sur l'administration
Président : ANTUNES Joaquim ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (AFJ)
|
|
19/07/2020 |
Modification survenue sur l'administration
Président : ANNAL James, Stuart ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (AFJ)
|
|
06/02/2022 |
Modification survenue sur l'administration
Président : STEKLY Dominic, Charlesà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (AFJ)à; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (AFJ)
|
|
01/12/2022 |
Modification survenue sur le capital.
22 Rue des Américains 68320 Porte du Ried |
|
07/03/2023 |
Modification survenue sur l\'administration.
Président : STEKLY Dominic, Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SFA AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : STEINER Philippe
22 Rue des Américains 68320 Porte du Ried |
|
VENTE ET CESSION |
31/05/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Cessions de la société au dimanche 31 mai 2015
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Pour la société absorbante ou société bénéficiaire de la scission : Dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle WELDING ALLOYS FRANCE, Forme : S.A.S, Adresse du siège où le projet de fusion peut être consulté, 22, rue des Américains, 683
Opposition : Art. L. 236-14 du Code de Commerce
Origine du fond : Projet de fusion
|
|
17/11/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
Cessions de la société au mercredi 17 novembre 2021
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis de projet de fusion Avis de traité de fusion Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 octobre 2021 à Holtzwihr, les sociétés : WELDING ALLOYS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros, dont le siège social est 2
Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce
|
|