DEPOTS DES COMPTES |
14/08/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOULINS
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Cours Jean Jaures 03000 Moulins |
|
13/08/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 Cours Jean Jaures 03000 Moulins |
|
04/09/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
17 cours Jean Jaurès 03000 Moulins |
|
20/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
22/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
29/07/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
08/08/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
04/08/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
03/08/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
09/08/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
18/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
MODIFICATION |
12/09/2008 |
Modification survenue sur l'administration
Président du Conseil d'Administration : LEGRAND Henri Eugène Marie-Joseph. Directeur général délégué et administrateur : CHARVERON Philippe Pierre. Administrateur : LOGIL SERVICES (SA) représenté par MICHEL Roger. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel. Administrateur : LOGIL représenté par REOLON René. Commissaire aux comptes titulaire : SA ARESCO. Commissaire aux comptes suppléant : SOGAREC (SARL).
|
|
04/08/2009 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe Pierre Administrateur : LOGIL SERVICES (SA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel Administrateur : LOGIL représenté par REOLON René Commissaire aux comptes titulaire : SA ARESCO Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL)
|
|
18/10/2009 |
Modification survenue sur le capital
|
|
08/12/2009 |
Modification survenue sur la dénomination, le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 30/10/2009 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE IMMOBILIERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA REGION DE VICHY, Sociét
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel Hervé Administrateur : LOGIL SERVICES (SA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel Administrateur : LOGIL représenté par REOLON René Administrateur : CEDARD Michel André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves Jacques Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SA ARESCO Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL)
|
|
18/08/2010 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : LOGIL SERVICES (SA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel Administrateur : LOGIL représenté par REOLON René Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
25/02/2011 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : LOGIL SERVICES (SA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB (ASO) représenté par REOLON René Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
24/06/2011 |
Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
|
03/08/2011 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS-VICHY représenté par LIVERTOUT Marcel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (ASO) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
09/08/2012 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY représenté par LE DIOURIS YANN Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par REOLON René Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
09/08/2012 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration et Directeur général : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY représenté par LE DIOURIS YANN Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par REOLON René Administrateur : BRETIN Vincent, Lucien, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
11/04/2013 |
Modification survenue sur le capital
|
|
11/04/2013 |
Modification survenue sur le capital
|
|
20/10/2013 |
Modification survenue sur l'administration
Directeur général, Président du conseil d'administration : CHARVERON Philippe, Pierre Directeur général délégué : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY (EPL) représenté par SEGRETAIN Alain, Guillaume, Michel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par REOLON René Administrateur : BRETIN Vincent, Lucien, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
07/01/2015 |
Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 02/12/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SCICAR, Société civile (SC), 24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy (RCS CLERMONT FERRAND (6303) 323 590 893)
|
|
07/01/2015 |
Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 02/12/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : SAIC, Société anonyme (SA), 24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy (RCS CUSSET (0301) 779 030 147) SCICCOV, Société civile
|
|
12/03/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHARVERON Philippe, Pierre Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY (EPL) représenté par SEGRETAIN Alain, Guillaume, Michel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par REOLON René Administrateur : BRETIN Vincent, Lucien, Pierre Administrateur : CARRUSCA Hervé, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
07/08/2015 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHARVERON Philippe, Pierre Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY (EPL) représenté par SEGRETAIN Alain, Guillaume, Michel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par REOLON René Administrateur : BRETIN Vincent, Lucien, Pierre Administrateur : CARRUSCA Hervé, Pierre Administrateur : MOISE Julie, Marine Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
16/03/2016 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : CROUZIER Emmanuel, Hervé Administrateur : CHARVERON Philippe, Pierre Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY (EPL) représenté par SEGRETAIN Alain, Guillaume, Michel Administrateur : CEDARD Michel, André Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François Administrateur : SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS MATHEIX (SAS) Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE Administrateur : LOGEHAB (ASS) représenté par BEYRAND André, Pierre, Mathieu Administrateur : CARRUSCA Hervé, Pierre Administrateur : MOISE Julie, Marine Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
08/02/2017 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : CROUZIER Emmanuel, Hervé ; Administrateur : CHARVERON Philippe, Pierre ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MOULINS VICHY (EPL) représenté par SEGRETAIN Alain, Guillaume, Michel ; Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François ; Administrateur : HOLDING MATHEIX (SAS) représenté par LUCENET Rémi ; Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE ; Administrateur : CARRUSCA Hervé, Pierre ; Administrateur : MOISE Julie, Marine ; Administrateur : BAYSSADE Philippe, Lucien, Marcel ; Administrateur : ACTION LOGEMENT IMMOBILIER (SAS) représenté par BEYRAND André, Pierre, Mathieu ; Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDIT ET COMMISSARIAT - AEC (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
27/08/2017 |
Modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : CROUZIER Emmanuel, Hervé ; Administrateur : CHARVERON Philippe, Pierre ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ALLIER (EPL) représenté par LINDRON Didier ; Administrateur : SOCIETE DE DECOUPAGE ET ENBOUTISSAGE DU BOURBONNAIS (SAS) représenté par CHASSAGNE Yves, Jacques, Jean-François ; Administrateur : HOLDING MATHEIX (SAS) représenté par LUCENET Rémi ; Administrateur : TRUCHET Aline, Renée, Claude né(e) CHAVASSE-CHAMBRE ; Administrateur : CARRUSCA Hervé, Pierre ; Administrateur : MOISE Julie, Marine ; Administrateur : BAYSSADE Philippe, Lucien, Marcel ; Administrateur : ACTION LOGEMENT IMMOBILIER (SAS) représenté par BEYRAND André, Pierre, Mathieu ; Administrateur : LOGEHAB SERVICES (SACA) représenté par MICHEL Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SACA)
|
|
RADIATION |
21/03/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Radiation de la société au jeudi 21 mars 2019
24 rue Jean Jaurès 03200 Vichy |
| VENTE ET CESSION |
21/02/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Cessions de la société au jeudi 21 février 2013
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis de projet de fusion Avis est donné de l'existence d'un projet de fusion entre SA LOGILEO (société Anonyme) dont le siège social est 24 rue Jean Jaurès - 03200 Vichy, au capital social de 3 152 448 euros (935 550 251 RCS CUSSET) d'une part , Et S
Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce
|
|
05/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Cessions de la société au dimanche 05 octobre 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis de projet de fusion Société absorbante : LOGILEO, SA au capital de 8.263.968 euros, Siège social : 24 Avenue Jean Jaurès 03200 VICHY, 935 550 251 R.C.S. CUSSET Sociétés absorbées : - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION DE C
Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce
|
|
05/10/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Cessions de la société au dimanche 05 octobre 2014
Catégorie : Autre achat, apport, attribution
Description : Avis de projet de fusion Société absorbante : LOGILEO SA au capital de 8.263.968 euros Siège social : 24 Avenue Jean Jaurès 03200 VICHY 935 550 251 R.C.S. CUSSET Société absorbée : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSULAIRE D'ACQUISITION-REHABILITATION (S
Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce
|
|
21/10/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Cessions de la société au dimanche 21 octobre 2018
Catégorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Description : Avis de projet de fusion Par acte en date du 16/10/2018, la société AUVERGNE HABITAT, SA d'HLM au capital de 4 830 100,80 euros dont le siège est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT FERRAND, immatriculée au R.C.S. de CLERMONT FERRAND sous
Opposition : Art.L.236-14 du code de commerce
|
|