DEPOTS DES COMPTES |
29/11/2008 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux, 68210 Ballersdorf |
|
16/06/2009 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux, 68210 Ballersdorf |
|
27/10/2010 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux, 68210 Ballersdorf |
|
10/09/2011 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux, 68210 Ballersdorf |
|
31/08/2012 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
09/12/2013 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
15/07/2014 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
20/07/2015 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89, rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
10/06/2016 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Aucune déclaration de confidentialité n'est jointe aux comptes annuels
89 rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
18/07/2017 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
89 rue André-Malraux 68120 Ballersdorf |
|
08/07/2018 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
26/04/2019 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
13/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
13/06/2021 |
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
09/06/2023 |
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Dépôt des comptes : Les comptes annuels sont accompagnés d\'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l\'article L. 232-25.
89 Rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
MODIFICATION |
15/02/2008 |
modification sur l'administration le 01/04/2007
administrateur partant : GAST (Anne), nouveau directeur général délégué et administrateur : GAST (Grégory).
89 rue André Malraux 68210 Ballersdorf |
|
31/12/2008 |
transformation de la société, ancienne forme juridique : S.A. ; date d'effet : 01/04/2008
président : GAST (Jean, Claude), directeur général : GAST (Grégory), commissaire aux comptes titulaire : SAUTER (Fernand), commissaire aux comptes suppléant : CCR CONTROLEX.
89 rue André-Malraux 68210 Ballersdorf |
|
05/01/2011 |
modification survenue sur l'administration
président : GAST (Jean-Claude), directeur général : GAST (Grégory), commissaire aux comptes titulaire : SAUTER (Fernand, Ignace), commissaire aux comptes suppléant : KLEIN (Pierre)
|
|
17/07/2012 |
modification survenue sur l'administration
président : GAST (Jean-Claude), directeur général : GAST (Grégory), commissaire aux comptes titulaire : KLEIN (Pierre), commissaire aux comptes suppléant : BIRLING (Jean-Luc)
|
|
24/10/2018 |
Modification survenue sur le capital
|
|
31/05/2022 |
Modification survenue sur l'administration
Président : GAST Jean-Claudeà; Directeur général : GAST Grégory
|
|