M Eric GOUY
Administrateur de ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF)
M Eric GOUY a 64 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF)
M Eric GOUY peut être contacté au siège de la société ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) par courrier à l'adresse ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA AHF ALLIANCE SANTE DISTRIBUTION 222 RUE DES CABOEUFS 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
La société ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) est principalement dirigée par M Eric GOUY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/07/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 02542006800279.
- M Dermid STRAIN, Administrateur (1962) depuis le 19 août 2015
- M Frederic KASAK, Administrateur (1964) depuis le 06 août 2014
- M Joaquim FERREIRA, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 20 août 2011
- M Joaquim FERREIRA, Directeur général (1965) depuis le 30 novembre 2013
- M Marcello MONDINI DE FOCATIIS, Administrateur (1964) depuis le 11 janvier 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) est de 60 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric GOUY, Président-directeur général (1960) du 26 avril 2010 au 20 août 2011
- M Geoffrey COOPER, Administrateur (1954) du 18 mai 2004 au 14 juin 2005
- M Jacky BRONDIN, Administrateur (1967) du 30 novembre 2013 au 06 août 2014
- M Jean-Louis MERY, Président-directeur général (1949) du 18 mai 2004 au 11 août 2009
- M Juan GUERRA, Administrateur (1965) du 30 novembre 2013 au 11 janvier 2017
- M Olivier FERAY, Administrateur (1966) du 11 août 2009 au 20 août 2011
- M Stefano PESSINA, Administrateur (1941) du 18 mai 2004 au 11 août 2009
- M Stephane CORTHIER, Président-directeur général (1961) du 11 août 2009 au 26 avril 2010
- M Steve ROBERTS, Administrateur (1953) du 26 avril 2010 au 19 août 2015
- MME Ornella BARRA, Administrateur (1953) du 18 mai 2004 au 26 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 août 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 août 2015
222 RUE DES CABOEUFS
92230 GENNEVILLIERS
Téléphone : Société
ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) | |
Entrepreneurs individuels | ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA (AHF) | |
Identifiant de l'entreprise | 025420068 | |
Numéro interne du siège | 00279 | |
Adresse | 222 RUE DES CABOEUFS 92230 GENNEVILLIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 11 mai 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | 21 090 372,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 138 129 504 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 38 928 056 |
Immobilisation financière | 99 201 440 |
Actif circulant net | 149 198 528 |
Stock | 0 |
Avance | 1 538 |
Créance | 149 196 992 |
Placement | 0 |
Total Actif | 287 328 032 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 231 250 752 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 56 077 260 |
Total Passif | 287 328 032 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 24 488 828 |
Charge d'exploitation | 5 410 219 |
Résultat d'exploitation | 19 078 610 |
Produit financier net | 39 784 212 |
Charge financière | 63 005 |
Résultat financier | 39 721 208 |
Résultat courrant | 58 799 816 |
Produit exceptionnel | 47 143 300 |
Charges exceptionnelles | 78 541 432 |
Résultat exceptionnel | -31 398 128 |
Résultat net | 21 090 372 |
Siret | Etablissement |
---|---|
02542006800279 | ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE SA AHF ALLIANCE SANTE DISTRIBUTION 222 RUE DES CABOEUFS 92230 GENNEVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS radiation le 11 Décembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT radiation le 11 Décembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Décembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : CAULIER Jean Louis en fonction le 11 Décembre 2007 .
Administrateur : PESSINA Stefano radiation le 11 Décembre 2007. Administrateur : FERAY Olivier en fonction le 11 Décembre 2007 .
Administrateur : BARRA Ornella modification le 26 Janvier 2004 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAULIER Jean Louis en fonction le 11 Décembre 2007 Administrateur : FERAY Olivier en fonction le 11 Décembre 2007 Président directeur général et administrateur : CORTHIER Stéphane en fonction le 22 Juillet 2009
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 11 Décembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAULIER Jean Louis en fonction le 11 Décembre 2007 Administrateur : FERAY Olivier en fonction le 11 Décembre 2007 Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Président directeur général et administrateur : GOUY Eric en fonction le 11 Mars 2010
Administrateur : FERAY Olivier en fonction le 11 Décembre 2007 Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Président directeur général et administrateur : GOUY Eric en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Septembre 2010
Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Septembre 2010 Président directeur général et administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto en fonction le 16 Août 2011
Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Septembre 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto en fonction le 16 Août 2011 Administrateur : GUERRA Juan en fonction le 28 Novembre 2013 Administrateur : BRONDIN Jacky en fonction le 28 Novembre 2013
Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID en fonction le 29 Septembre 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto modification le 17 Février 2014 Administrateur : GUERRA Juan en fonction le 28 Novembre 2013 Administrateur : KASAK Frederic en fonction le 04 Août 2014
Administrateur : ROBERTS Steve en fonction le 11 Mars 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto modification le 17 Février 2014 Administrateur : GUERRA Juan en fonction le 28 Novembre 2013 Administrateur : KASAK Frederic en fonction le 04 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 31 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Juillet 2015
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto modification le 17 Février 2014 Administrateur : GUERRA Juan en fonction le 28 Novembre 2013 Administrateur : KASAK Frederic en fonction le 04 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 31 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Juillet 2015 Administrateur : STRAIN Dermid en fonction le 17 Août 2015
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : FERREIRA Joaquim Fausto modification le 17 Février 2014 ; Administrateur : KASAK Frederic en fonction le 04 Août 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 31 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Juillet 2015 ; Administrateur : MONDINI DE FOCATIIS Marcello en fonction le 09 Janvier 2017 ; Administrateur : TASSONE Gianluigi en fonction le 09 Juin 2017
Administrateur : KASAK Frederic en fonction le 04 Août 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Juillet 2015 ; Administrateur : MONDINI DE FOCATIIS Marcello en fonction le 09 Janvier 2017 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : D'AMBROGI Filippo en fonction le 19 Juin 2017
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 31 Juillet 2015 ; Administrateur : MONDINI DE FOCATIIS Marcello en fonction le 09 Janvier 2017 ; Administrateur : POGODALLA François en fonction le 26 Avril 2019 ; Directeur général Président du conseil d'administration Administrateur : BENDAVID Laurent en fonction le 26 Avril 2019
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : BENDAVID Laurent ; Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : PEREZ FRANCES Carlos ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BENDAVID Laurentà; Administrateur : POGODALLA Françoisà; Administrateur : JEREMIASSE Johannesà; Administrateur : BALLU Renaudà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BENDAVID Laurentà; Administrateur : POGODALLA Françoisà; Administrateur : BALLU Renaudà; Administrateur : ALLEMAND Ingridà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : BENDAVID Laurent ; Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : BALLU Renaud ; Administrateur : PEREZ HIDALGO David ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : BENDAVID Laurent ; Administrateur : BALLU Renaud ; Administrateur : PEREZ HIDALGO David ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : BENDAVID Laurent ; Administrateur : BALLU Renaud ; Administrateur : PEREZ HIDALGO David ; Administrateur : DANRE Béatrice ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : BALLU Renaud ; Administrateur : PEREZ HIDALGO David ; Administrateur : DANRE Béatrice ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : POGODALLA François ; Administrateur : PEREZ HIDALGO David ; Administrateur : DANRE Béatrice ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES