M Frederic ALVIN
Administrateur de OUEST VENDEE BALAIS
M Frederic ALVIN a 45 ans ( naissance en 1977), est Administrateur de la société OUEST VENDEE BALAIS
M Frederic ALVIN peut être contacté au siège de la société OUEST VENDEE BALAIS par courrier à l'adresse OUEST VENDEE BALAIS SOVB RABALOT 22 CHEMIN DE BAUDROUX 79500 ST MARTIN LES MELLE FRANCE, par téléphone au 0549341049
La société OUEST VENDEE BALAIS est principalement dirigée par M Frederic ALVIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'articles de brosserie ,fabricant de brosses, fabricant de peignes, fabricant d'articles de brosserie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3291Z (Fabrication d'articles de brosserie), les activités sont :
- Fabrication d'articles de brosserie
- la fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, d
- la fabrication de brosses à habits et à chaussures
La société OUEST VENDEE BALAIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 02708022500017.
- M Frederic ALVIN, Président (1977) depuis le 16 janvier 2015
- M Jean-Pierre ALVIN, Directeur général (1952) depuis le 07 septembre 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société OUEST VENDEE BALAIS est de 58 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic ALVIN, Administrateur (1977) du 07 septembre 2004 au 01 mars 2005
- M Jean TOURON, Administrateur (1949) du 07 septembre 2004 au 01 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 février 2016
- CEGEF RECHARD ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 février 2016
22 CHEMIN DE BAUDROUX
79500 SAINT MARTIN LES MELLE
Téléphone : 0549341049 Société
OUEST VENDEE BALAIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OUEST VENDEE BALAIS | |
Sigle de l'entreprise | SOVB | |
Entrepreneurs individuels | OUEST VENDEE BALAIS | |
Identifiant de l'entreprise | 027080225 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 22 CHEMIN DE BAUDROUX 79500 SAINT MARTIN LES MELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 10 892 000,00 | |
Résultat net | 579 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3291Z : Fabrication d'articles de brosserie | |
Activité principale de l'entreprise | 3291Z : Fabrication d'articles de brosserie | |
Activité principale | 3291Z | |
Première activité | 3291Z | |
Deuxième activité | 4649Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'articles de brosserie | |
Synonyme | fabricant de brosses, fabricant de peignes, fabricant d'articles de brosserie | |
Principal | fabricant de brosses |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 433 000 |
Immobilisation incorporelle | 90 000 |
Immobilisation corporelle | 2 584 000 |
Immobilisation financière | 759 000 |
Actif circulant net | 5 744 000 |
Stock | 2 385 000 |
Avance | 14 000 |
Créance | 2 199 000 |
Placement | 1 145 000 |
Total Actif | 9 176 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 786 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 390 000 |
Total Passif | 9 176 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 892 000 |
Produit d'exploitation | 11 099 000 |
Charge d'exploitation | 10 238 000 |
Résultat d'exploitation | 861 000 |
Produit financier net | 83 000 |
Charge financière | 55 000 |
Résultat financier | 28 000 |
Résultat courrant | 889 000 |
Produit exceptionnel | 64 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | 45 000 |
Résultat net | 579 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
02708022500017 | OUEST VENDEE BALAIS SOVB RABALOT 22 CHEMIN DE BAUDROUX 79500 ST MARTIN LES MELLE FRANCE |
02708022500025 | OUEST VENDEE BALAIS 52110 CHARMES LA GRANDE FRANCE |
02708022500033 | OUEST VENDEE BALAIS AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 84310 MORIERES LES AVIGNON FRANCE |
02708022500074 | OUEST VENDEE BALAIS ZONE ARTISANALE CHEMIN DES GRANDES VERSANNES MOUGON 79370 MOUGON THORIGNE FRANCE |
02708022500058 | OUEST VENDEE BALAIS 17 CATELINES 69720 SAINT LAURENT DE MURE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 79 14 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr.
Les greffiers sont :
Le greffe est ouvert De 8h45 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Président de la société : ALVIN Jean-PierreCommissaire aux comptes titulaire : CEGEF RECHARD ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL.
Directeur général : ALVIN Jean-Pierre modification le 14 Janvier 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CEGEF RECHARD ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL Président : ALVIN Frédéric en fonction le 14 Janvier 2015