M Edgard COUGNON
Administrateur de ETS PAUL DIOT
M Edgard COUGNON a 100 ans ( naissance en 1922), est Administrateur de la société ETS PAUL DIOT
M Edgard COUGNON peut être contacté au siège de la société ETS PAUL DIOT par courrier à l'adresse ETS PAUL DIOT 34 BOULEVARD DE L INDUSTRIE 49000 ECOUFLANT FRANCE, par téléphone au 0299222948
La société ETS PAUL DIOT est principalement dirigée par M Edgard COUGNON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673B (Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration), les activités sont :
- Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
- le commerce de gros de peintures et de vernis
- le commerce de gros de papiers peints et de revêtements de sols
- le commerce de gros d'appareils sanitaires :
- baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et autres porcelaines sanitaires
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de tapis (cf46.47Z)
La société ETS PAUL DIOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/11/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 05720198000026.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud GRIMONPONT, Directeur général (1976) du 12 août 2008 au 07 février 2012
- M Daniel VICTOIR, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2011
- M Edgard COUGNON, Administrateur (1922) du 19 janvier 2005 au 10 septembre 2011
- M Jean-Luc GRIMONPONT, Directeur général (1952) du 15 mars 2005 au 26 février 2014
- M Jean-Luc GRIMONPONT, Administrateur (1952) du 22 mars 2005 au 10 septembre 2011
- MME Catherine GRIMONPONT, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 22 mars 2005
- MME Catherine GRIMONPONT, Administrateur (1953) du 22 mars 2005 au 10 septembre 2011
- MME Monique SAUNOIS, Administrateur (1927) du 19 janvier 2005 au 22 mars 2005
- MME Monique SAUNOIS, Administrateur (1927) du 22 mars 2005 au 10 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- CONDOR, Président depuis le 07 février 2012
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETS PAUL DIOT | |
Entrepreneurs individuels | ETS PAUL DIOT | |
Identifiant de l'entreprise | 057201980 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 34 BD DE L INDUSTRIE 49000 ECOUFLANT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 12 mai 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 6 871 000,00 | |
Résultat net | 201 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité principale de l'entreprise | 4673B : Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | |
Activité principale | 4673B | |
Première activité | 4673B | |
Deuxième activité | 4674A | |
Troisième activité | 2363Z | |
Quatrième activité | 4619A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en appareils sanitaires, vendeur d'appareils sanitaires en gros, grossiste de produits de décoration, vendeur de produits de décoration en gros | |
Principal | vendeur d'appareils sanitaires en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 541 000 |
Immobilisation incorporelle | 11 000 |
Immobilisation corporelle | 219 000 |
Immobilisation financière | 311 000 |
Actif circulant net | 2 690 000 |
Stock | 1 275 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 298 000 |
Placement | 117 000 |
Total Actif | 3 231 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 921 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 65 000 |
Dette | 2 245 000 |
Total Passif | 3 231 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 871 000 |
Produit d'exploitation | 6 994 000 |
Charge d'exploitation | 7 078 000 |
Résultat d'exploitation | -84 000 |
Produit financier net | 284 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 272 000 |
Résultat courrant | 187 000 |
Produit exceptionnel | 111 000 |
Charges exceptionnelles | 92 000 |
Résultat exceptionnel | 19 000 |
Résultat net | 201 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
05720198000026 | ETS PAUL DIOT 34 BOULEVARD DE L INDUSTRIE 49000 ECOUFLANT FRANCE |
05720198000034 | ETS PAUL DIOT 12 RUE DE TOURS 49300 CHOLET FRANCE |
05720198000042 | ETS PAUL DIOT 12 BOULEVARD DE CHINON 37300 JOUE LES TOURS FRANCE |
05720198000067 | ETS PAUL DIOT 8 RUE PAUL BEAUPERE CS 90159 44301 NANTES CEDEX 3 FRANCE |
05720198000059 | ETS PAUL DIOT 1 RUE DE LA TREMBLAIE 35000 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 00573 Commerces de gros
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Président directeur général et administrateur : GRIMONPONT Jean-LucDirecteur général : GRIMONPONT Arnaud. Administrateur : GRIMONPONT Catherine né(e) SAUNOIS. Administrateur : COUGNON Edgard. Administrateur : SAUNOIS Monique né(e) BERGERON. Administrateur : VICTOIR Daniel. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JACQUES BOULLIER. Commissaire aux comptes suppléant : SA FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL représenté par SCOUPE Florence.
Président : GRIMONPONT Jean-Luc Directeur général : GRIMONPONT Arnaud Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. BOULLIER (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SA FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL représenté par SCOUPE Florence
Président : CONDOR (SARL) Directeur général : GRIMONPONT Jean-Luc Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. BOULLIER (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SA FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL représenté par SCOUPE Florence
Président : CONDOR (SARL) Directeur général : GRIMONPONT Jean-Luc Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. BOULLIER (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE Y-BOISSEAU (SAS)
Président : CONDOR (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y. BOULLIER (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE Y-BOISSEAU (SAS)
Président : CONDORà; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE