M Richard VIVES
Président de DSA MILLENIUM AUTOMOBILES
M Richard VIVES a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société DSA MILLENIUM AUTOMOBILES
M Richard VIVES peut être contacté au siège de la société DSA MILLENIUM AUTOMOBILES par courrier à l'adresse DSA MILLENIUM AUTOMOBILES D S A 57 BOULEVARD PAUL LANGEVIN 38600 FONTAINE FRANCE
La société DSA MILLENIUM AUTOMOBILES est principalement dirigée par M Richard VIVES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société DSA MILLENIUM AUTOMOBILES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/03/1963 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 06350084700031.
- M Eric VIEUX MELCHIOR, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 04 novembre 2016
- M Richard VIVES, Président (1961) depuis le 22 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DSA MILLENIUM AUTOMOBILES est de 61 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Mario PISTOIA, Directeur général (1964) du 22 octobre 2011 au 04 novembre 2016
- M Patrick GUILLAUMIN, Président (1956) du 06 janvier 2004 au 03 mars 2009
- M Richard VIVES, Président (1961) du 03 mars 2009 au 22 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- BBM ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 novembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 février 2009 : GUILLAUMIN Patrick Mario Jean nom d'usage : GUILLAUMIN Patrick n'est plus président.. VIVES Richard Henri Clément nom d'usage : VIVES Richard devient président.. GUILLAUMIN Christian Henri nom d'usage : GUILLAUMIN Christian n'est plus directeur général..)
- 23 novembre 2011 : PISTOIA Mario nom d'usage : PISTOIA devient directeur général.)
- 02 décembre 2016 : PISTOIA Mario nom d'usage : PISTOIA n'est plus directeur général)
- 19 juillet 2017 : Sté par actions simplifiée FINALAIN devient président. VIVES Richard Henri Clément nom d'usage : VIVES n'est plus président)
- 04 octobre 2018 : VIEUX MELCHIOR Eric Roger Pierre nom d'usage : VIEUX MELCHIOR n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
57 BD PAUL LANGEVIN
38600 FONTAINE
Téléphone : Société
DSA MILLENIUM AUTOMOBILES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DSA MILLENIUM AUTOMOBILES | |
Entrepreneurs individuels | DSA MILLENIUM AUTOMOBILES | |
Identifiant de l'entreprise | 063500847 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 57 BD PAUL LANGEVIN 38600 FONTAINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 400 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 38 474 000,00 | |
Résultat net | 95 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4531Z | |
Troisième activité | 4532Z | |
Quatrième activité | 4730Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 088 000 |
Immobilisation incorporelle | 371 000 |
Immobilisation corporelle | 363 000 |
Immobilisation financière | 354 000 |
Actif circulant net | 9 821 000 |
Stock | 3 805 000 |
Avance | 734 000 |
Créance | 5 151 000 |
Placement | 130 000 |
Total Actif | 10 909 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 984 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 93 000 |
Dette | 8 832 000 |
Total Passif | 10 909 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 38 474 000 |
Produit d'exploitation | 39 127 000 |
Charge d'exploitation | 39 420 000 |
Résultat d'exploitation | -293 000 |
Produit financier net | 688 000 |
Charge financière | 296 000 |
Résultat financier | 392 000 |
Résultat courrant | 99 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 95 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
06350084700031 | DSA MILLENIUM AUTOMOBILES D S A 57 BOULEVARD PAUL LANGEVIN 38600 FONTAINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
GUILLAUMIN Patrick Mario Jean nom d'usage : GUILLAUMIN Patrick n'est plus président.. VIVES Richard Henri Clément nom d'usage : VIVES Richard devient président.. GUILLAUMIN Christian Henri nom d'usage : GUILLAUMIN Christian n'est plus directeur général..
PISTOIA Mario nom d'usage : PISTOIA devient directeur général.
Siège du fonds cédé sis 57 boulevard Paul Langevin 38600 Fontaine.
PISTOIA Mario nom d'usage : PISTOIA n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée FINALAIN devient président. VIVES Richard Henri Clément nom d'usage : VIVES n'est plus président
VIEUX MELCHIOR Eric Roger Pierre nom d'usage : VIEUX MELCHIOR n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce