M Wouter VAN CAUWENBERGH
Président de EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES
M Wouter VAN CAUWENBERGH a 57 ans ( naissance en 1967), est Président de la société EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES
M Wouter VAN CAUWENBERGH peut être contacté au siège de la société EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES par courrier à l'adresse EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES LA PALUN 13120 GARDANNE
La société EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES est principalement dirigée par M Wouter VAN CAUWENBERGH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de préparations pour entremets, fabricant de desserts lactés de conservation, fabricant de préparations pour petits déjeuners en poudre, fabricant d'arômes alimentaires, fabricant de soupes, fabricant de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1089Z (Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.), les activités sont :
- Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
- la fabrication de préparations pour entremets, de desserts lactés de conservation, petits déjeuners en poudre ou granulés, etc.
- la fabrication d'arômes alimentaires (caramel, etc.)
- la fabrication de soupes, de potages ou de bouillons
- la fabrication de succédanés du miel et de sucres et mélasses caramélisés
- la préparation d'aliments préparés périssables tels que sandwiches et pizzas fraîches (non cuites)
- la fabrication de levures
- la production d'ovoproduits et d'ovalbumine
- la fabrication de compléments alimentaires et d'autres produits alimentaires n.c.a.
- la fabrication de succédanés du lait ou du fromage
- la production de concentrés pour la fabrication industrielle de boissons
- la fabrication de poudres pour boissons instantanées
Mais sont exclues les activités :
- la préparation d'aliments préparés périssables à base de fruits ou de légumes (cf10.39)
- la fabrication de pizzas surgelées (cf10.85Z)
- la production de boissons alcooliques et de boissons rafraîchissantes (cf11)
La société EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/10/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 06380410800031.
- M Joel GUIDI, Directeur général (1959) depuis le 25 février 2016
- MME Sandra AMOUZEGH, Président (1966) depuis le 02 août 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Erik NIELSEN, Directeur général (1964) du 23 janvier 2010 au 24 décembre 2011
- M Jeffrey ROBINSON, Président (1964) du 18 juillet 2012 au 06 février 2014
- M Joseph AHEARN, Président (1954) du 06 février 2014 au 27 mars 2015
- M Lucas BAILEY, Président (1981) du 25 mars 2014 au 25 février 2016
- M Stephen TAUB, Président (1951) du 19 janvier 2005 au 28 novembre 2013
- M Wouter VAN CAUWENBERGH, Président (1967) du 25 février 2016 au 17 mai 2017
- MME Marie-Dominique PETITBOIS, Directeur général (1947) du 19 janvier 2005 au 20 janvier 2009
- MME Sandra AMOUZEGH, Directeur général (1966) du 08 mars 2016 au 02 août 2016
- MME Sandra AMOUZETH, Directeur général (1966) du 25 février 2016 au 08 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 février 2016
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 août 2016
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire du 25 février 2016 au 02 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES | |
Sigle de l'entreprise | EVD | |
Entrepreneurs individuels | EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES | |
Identifiant de l'entreprise | 063804108 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | LA PALUN 13120 GARDANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 086 660,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1977 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 19 478 000,00 | |
Résultat net | 1 741 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1089Z : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 1089Z : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | |
Activité principale | 1089Z | |
Première activité | 1089Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de préparations pour entremets, fabricant de desserts lactés de conservation, fabricant de préparations pour petits déjeuners en poudre, fabricant d'arômes alimentaires, fabricant de soupes, fabricant de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 051 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 1 040 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 15 466 000 |
Stock | 10 688 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 706 000 |
Placement | 1 072 000 |
Total Actif | 16 517 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 10 309 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 000 |
Dette | 6 203 000 |
Total Passif | 16 517 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 478 000 |
Produit d'exploitation | 19 482 000 |
Charge d'exploitation | 16 655 000 |
Résultat d'exploitation | 2 828 000 |
Produit financier net | 187 000 |
Charge financière | 221 000 |
Résultat financier | -34 000 |
Résultat courrant | 2 794 000 |
Produit exceptionnel | 99 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 89 000 |
Résultat net | 1 741 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
06380410800031 | EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES LA PALUN 13120 GARDANNE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 00112 Industrie laitière
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 01513 Production eaux boissons sans alcool bière
- 02075 Transformation commerce Åufs et produits d'Åufs
Président : TAUB Stephen. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SA). Commissaire aux comptes suppléant : MARIACCI Jacques.
Président : TAUB Stephen Directeur général : NIELSEN Erik Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MARIACCI Jacques
Président : TAUB Stephen Directeur général : NIELSEN Erik Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : TAUB Stephen Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : TAUB Stephen Directeur général : ROBINSON Jeffrey Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : ROBINSON Jeffrey Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AHEARN Joseph Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : AHEARN Joseph Directeur général : BAILEY Lucas, James Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : BAILEY Lucas, James Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : VAN CAUWENBERGH Wouter Directeur général : AMOUZETH Sandra Directeur général : GUIDI Joël Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : VAN CAUWENBERGH Wouter Directeur général : AMOUZEGH Sandra né(e) MARTI Directeur général : GUIDI Joël Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : AMOUZEGH Sandra né(e) MARTI ; Directeur général : GUIDI Joël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
Président : AMOUZEGH Sandra ; Directeur général : RASPAIL Nicolas, Marcel, Léonce ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT