M Jean-Loup BILLAUD
Administrateur de SOCIETE MERIC ET ASSOCIES
M Jean-Loup BILLAUD a 76 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société SOCIETE MERIC ET ASSOCIES
M Jean-Loup BILLAUD peut être contacté au siège de la société SOCIETE MERIC ET ASSOCIES par courrier à l'adresse SOCIETE MERIC ET ASSOCIES 58 A RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS FRANCE, par téléphone au 0478691781
La société SOCIETE MERIC ET ASSOCIES est principalement dirigée par M Jean-Loup BILLAUD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société SOCIETE MERIC ET ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/03/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 06450165300204.
- M Claude LARIDAN, Directeur général (1956) depuis le 01 juin 2004
- M Claude LARIDAN, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 28 novembre 2006
- M Florent LARIDAN, Administrateur (1980) depuis le 18 mars 2014
- M Sebastien LARIDAN, Administrateur (1978) depuis le 25 juillet 2006
- M Sebastien LARIDAN, Directeur général délégué (1978) depuis le 21 mai 2011
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE MERIC ET ASSOCIES est de 54 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude GARRAU, Administrateur (1929) du 01 juin 2004 au 11 juillet 2006
- M Claude MERIC, Administrateur (1934) du 01 juin 2004 au 18 mars 2014
- M Jean-Loup BILLAUD, Administrateur (1948) du 01 juin 2004 au 27 juin 2006
- M Lucien ANGELETTI, Administrateur (1947) du 01 juin 2004 au 27 juin 2006
- M Yves CORMILLOT, Administrateur (1948) du 01 juin 2004 au 27 juin 2006
Dirigeants personne morale:
- FIDAREX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 janvier 2017
- FIDECOMPTA SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 juin 2011 : LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN devient directeur général délégué.)
- 10 mai 2012 : VAYSSE VIC Jacques nom d'usage : VAYSSE VIC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDECOMPTA SA devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAREX devient commissaire aux comptes suppléant. VENTRE Daniel nom d'usage : VENTRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 09 avril 2014 : MERIC Claude nom d'usage : MERIC n'est plus administrateur. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN devient administrateur.)
- 24 mars 2019 : LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN devient gérant. LARIDAN Claude nom d'usage : LARIDAN n'est plus président du conseil d'administration. LARIDAN Claude nom d'usage : LARIDAN n'est plus directeur général. LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN n'est plus directeur général délégué. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN n'est plus administrateur. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN devient gérant. LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN n'est plus administrateur. FIDECOMPTA SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS 13
Téléphone : 0478691781 Société
SOCIETE MERIC ET ASSOCIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE MERIC ET ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE MERIC ET ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 064501653 | |
Numéro interne du siège | 00204 | |
Adresse | 60 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1973 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 442 000,00 | |
Résultat net | 191 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 396 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 359 000 |
Immobilisation corporelle | 5 000 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 1 243 000 |
Stock | 0 |
Avance | 1 000 |
Créance | 771 000 |
Placement | 471 000 |
Total Actif | 2 639 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 970 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 670 000 |
Total Passif | 2 639 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 442 000 |
Produit d'exploitation | 1 533 000 |
Charge d'exploitation | 1 270 000 |
Résultat d'exploitation | 262 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 160 |
Résultat financier | -160 |
Résultat courrant | 262 000 |
Produit exceptionnel | 51 000 |
Charges exceptionnelles | 39 000 |
Résultat exceptionnel | 12 000 |
Résultat net | 191 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
06450165300204 | SOCIETE MERIC ET ASSOCIES 60 RUE RACINE 69100 VILLEURBANNE FRANCE |
06450165300196 | SOCIETE MERIC ET ASSOCIES 58 A RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN devient directeur général délégué.
VAYSSE VIC Jacques nom d'usage : VAYSSE VIC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDECOMPTA SA devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAREX devient commissaire aux comptes suppléant. VENTRE Daniel nom d'usage : VENTRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
MERIC Claude nom d'usage : MERIC n'est plus administrateur. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN devient administrateur.
LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN devient gérant. LARIDAN Claude nom d'usage : LARIDAN n'est plus président du conseil d'administration. LARIDAN Claude nom d'usage : LARIDAN n'est plus directeur général. LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN n'est plus directeur général délégué. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN n'est plus administrateur. LARIDAN Florent nom d'usage : LARIDAN devient gérant. LARIDAN Sébastien nom d'usage : LARIDAN n'est plus administrateur. FIDECOMPTA SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FIDAREX n'est plus commissaire aux comptes suppléant