MME Marie COUTELEAU
Administrateur de RICHEL EQUIPEMENT
MME Marie COUTELEAU a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Administrateur de la société RICHEL EQUIPEMENT
MME Marie COUTELEAU peut être contacté au siège de la société RICHEL EQUIPEMENT par courrier à l'adresse RICHEL EQUIPEMENT DIMAC 9 RUE DES PORTIERES 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU FRANCE, par téléphone au 0241540190 ou par fax au 02Â 41Â 54Â 01Â 90
La société RICHEL EQUIPEMENT est principalement dirigée par MME Marie COUTELEAU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4661Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- moissonneuses
- batteuses
- machines à traire
- machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- tracteurs agricoles et forestiers
La société RICHEL EQUIPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/03/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30070577900068.
- M Antoine LEPILLEUR, Président (1977) depuis le 09 janvier 2013
- MME Jocelin RIVOIRE, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 09 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société RICHEL EQUIPEMENT est de 47 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard THOMAS, Président du conseil d`administration (1955) du 19 janvier 2005 au 06 février 2007
- M Christian RICHEL, Président (1952) du 09 mai 2007 au 09 juin 2015
- M Jean ROULET, Directeur général (1960) du 19 janvier 2005 au 06 février 2007
- M Paul FILLON, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 06 février 2007
- MME Marie COUTELEAU, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 06 février 2007
Dirigeants personne morale:
- AD QUO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juin 2015
- KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- JLB, Président du 06 février 2007 au 26 juin 2010
9 RUE DES PORTIERES
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
Téléphone : 0241540190 Société
RICHEL EQUIPEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RICHEL EQUIPEMENT | |
Entrepreneurs individuels | RICHEL EQUIPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 300705779 | |
Numéro interne du siège | 00068 | |
Adresse | 9 RUE DES PORTIERES 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 81 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 20 516 000,00 | |
Résultat net | 1 006 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale de l'entreprise | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, | |
Principal | grossiste en matériel agricole |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 2 491 000 |
Immobilisation incorporelle | 43 000 |
Immobilisation corporelle | 2 436 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 8 545 000 |
Stock | 401 000 |
Avance | 85 000 |
Créance | 7 208 000 |
Placement | 851 000 |
Total Actif | 11 036 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 078 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 126 000 |
Dette | 6 832 000 |
Total Passif | 11 036 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 20 516 000 |
Produit d'exploitation | 20 615 000 |
Charge d'exploitation | 19 175 000 |
Résultat d'exploitation | 1 441 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 155 000 |
Résultat financier | -143 000 |
Résultat courrant | 1 298 000 |
Produit exceptionnel | 452 000 |
Charges exceptionnelles | 80 000 |
Résultat exceptionnel | 372 000 |
Résultat net | 1 006 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30070577900068 | RICHEL EQUIPEMENT DIMAC 9 RUE DES PORTIERES 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00804 VRP
Président : JLB (SARL) représenté par THOMAS Bernard Directeur général : RICHEL Christian Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE Commissaire aux comptes suppléant : LAFOUCRIERE Catherine
Président : RICHEL Christian Commissaire aux comptes titulaire : ASTREE Commissaire aux comptes suppléant : LAFOUCRIERE Catherine
Président : RICHEL Christian Directeur général : LEPILLEUR Antoine Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
au fonds vendu 9 rue des Portières 49124 Saint Barthélémy d'Anjou et pour la validité chez Maître Frédéric RELIQUET, Ernst & Young Société d'Avocats, dont le siège est situé Tour First, 1 place des Saisons TSA 14444 92037 Paris la Défense pour la cor
Président : LEPILLEUR Antoine Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : AD QUO (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RIVOIRE Jocelin
Président : GREEN STEP (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD EST (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : AD QUO (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RIVOIRE Jocelin
Président : GREEN STEP (SASU) ; Commissaire aux comptes titulaire : AD QUO (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RIVOIRE Jocelin ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA)
Président : GREEN STEP ; Commissaire aux comptes titulaire : AD QUO ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Art. L.236-14 du code de commerce