MME Francoise GAUDEFROY
Directeur général de SOCIETE MARTELLE
MME Francoise GAUDEFROY a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Directeur général de la société SOCIETE MARTELLE
MME Francoise GAUDEFROY peut être contacté au siège de la société SOCIETE MARTELLE par courrier à l'adresse SOCIETE MARTELLE 5 7 3 RUE DES VERGEAUX BP 40540 80005 AMIENS CEDEX 1 FRANCE, par téléphone au 0322715454 ou par fax au 03Â 22Â 92Â 89Â 33
La société SOCIETE MARTELLE est principalement dirigée par MME Francoise GAUDEFROY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé ,libraire, librairie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4761Z (Commerce de détail de livres en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
- le commerce de détail de livres de toute nature
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de livres d'occasion ou de livres anciens (cf47.79Z)
La société SOCIETE MARTELLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/09/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30107378900010.
- MME Anne MARTELLE, Directeur général (1958) depuis le 17 octobre 2012
Anciens dirigeants :
- M Charles MARTELLE, Président-directeur général (1929) du 19 janvier 2005 au 30 janvier 2010
- M Charles MARTELLE, Directeur général délégué (1929) du 30 janvier 2010 au 17 octobre 2012
- M Charles MARTELLE, Administrateur (1929) du 08 octobre 2014 au 22 octobre 2015
- M Dominique LAFARGE, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 30 janvier 2010
- M Dominique LAFARGE, Administrateur (1950) du 30 janvier 2010 au 30 septembre 2014
- M Richard GAUDEFROY, Administrateur (1956) du 12 novembre 2011 au 15 avril 2017
- M Richard GAUDREFROY, Administrateur (1956) du 29 octobre 2011 au 12 novembre 2011
- M Yves MARTELLE, Administrateur (1962) du 30 janvier 2010 au 15 avril 2017
- MME Anne MARTELLE, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 30 janvier 2010
- MME Anne MARTELLE, Directeur général délégué (1958) du 12 décembre 2006 au 30 janvier 2010
- MME Anne MARTELLE, Administrateur (1958) du 30 janvier 2010 au 15 avril 2017
- MME Francoise GAUDEFROY, Directeur général (1957) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2006
- MME Francoise GAUDEFROY, Président du conseil d`administration (1957) du 30 janvier 2010 au 15 avril 2017
- MME Francoise GAUDEFROY, Administrateur (1957) du 17 octobre 2012 au 15 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 avril 2017
- CABINET VDB ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 octobre 2015
- SARL DE L`ANGLE, Président depuis le 15 avril 2017
- CABINET GVA EXPERTISE- JFD AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant du 22 octobre 2015 au 15 avril 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 novembre 2011 : GAUDREFROY Richard Pierre nom d'usage : GAUDREFROY devient administrateur.)
- 25 octobre 2012 : MARTELLE Charles Lionel Edmond nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général délégué. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général délégué.)
- 08 octobre 2014 : LAFARGE Dominique François nom d'usage : LAFARGE n'est plus administrateur.)
- 04 novembre 2015 : MARTELLE Charles Lionel Edmond nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur.)
- 23 avril 2017 : Société à responsabilité limitée SARL DE L'ANGLE devient président représenté(e) par MARTELLE Françoise nom d'usage : GAUDEFROY. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus président du conseil d'administration. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus directeur général. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus administrateur. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général délégué. MARTELLE Yves Charles Joseph nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur. GAUDEFROY Richard Pierre nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE Société à responsabilité limitée)
- 28 novembre 2019 : GAUDEFROY Romain Pierre nom d'usage : GAUDEFROY devient directeur général)
- 30 décembre 2021 : MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général. GAUDEFROY Guillaume Yves nom d'usage : GAUDEFROY devient directeur général. GAUDEFROY Romain Pierre nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus directeur général)
- 03 février 2022 : Modification de la désignation d'un dirigeant : président SAS DE L'ANGLE Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président SAS DE L'ANGLE Sté par actions simplifiée : GAUDEFROY Romain nom d'usage : GAUDEFROY devient représentant permanent. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général)
3 RUE DES VERGEAUX
80000 AMIENS
Téléphone : 0322715454 Société
SOCIETE MARTELLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE MARTELLE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE MARTELLE | |
Identifiant de l'entreprise | 301073789 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 3 RUE DES VERGEAUX 80000 AMIENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 6 234 000,00 | |
Résultat net | 101 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4761Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4761Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4761Z | |
Première activité | 4761Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | |
Synonyme | libraire, librairie | |
Principal | librairie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 372 000 |
Immobilisation incorporelle | 125 000 |
Immobilisation corporelle | 213 000 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 1 431 000 |
Stock | 877 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 257 000 |
Placement | 296 000 |
Total Actif | 1 803 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 266 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 537 000 |
Total Passif | 1 803 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 234 000 |
Produit d'exploitation | 6 310 000 |
Charge d'exploitation | 6 081 000 |
Résultat d'exploitation | 229 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | -15 000 |
Résultat courrant | 215 000 |
Produit exceptionnel | 61 000 |
Charges exceptionnelles | 174 000 |
Résultat exceptionnel | -113 000 |
Résultat net | 101 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30107378900010 | SOCIETE MARTELLE 5 7 3 RUE DES VERGEAUX BP 40540 80005 AMIENS CEDEX 1 FRANCE |
30107378900036 | SOCIETE MARTELLE 10 RUE COLBERT 80000 AMIENS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 02121 Ãdition
Président du conseil d'administration : MARTELLE Françoise Denise Marie Odile Directeur général : MARTELLE Françoise Denise Marie Odile Directeur général délégué : MARTELLE Charles Lionel Edmond Administrateur : LAFARGE Dominique François Administrateur : MARTELLE Anne Marie Thérèse Administrateur : MARTELLE Yves Charles Joseph Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BOIVIN Michel
Président du conseil d'administration : MARTELLE Françoise Denise Marie Odile Directeur général : MARTELLE Françoise Denise Marie Odile Directeur général délégué : MARTELLE Charles Lionel Edmond Administrateur : LAFARGE Dominique François Administrateur : MARTELLE Anne Marie Thérèse Administrateur : MARTELLE Yves Charles Joseph Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA EXPERTISE- JFD AUDIT
GAUDREFROY Richard Pierre nom d'usage : GAUDREFROY devient administrateur.
MARTELLE Charles Lionel Edmond nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général délégué. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général délégué.
LAFARGE Dominique François nom d'usage : LAFARGE n'est plus administrateur.
MARTELLE Charles Lionel Edmond nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur.
Société à responsabilité limitée SARL DE L'ANGLE devient président représenté(e) par MARTELLE Françoise nom d'usage : GAUDEFROY. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus président du conseil d'administration. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus directeur général. MARTELLE Françoise Denise Marie Odile nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus administrateur. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général délégué. MARTELLE Yves Charles Joseph nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus administrateur. GAUDEFROY Richard Pierre nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE Société à responsabilité limitée
GAUDEFROY Romain Pierre nom d'usage : GAUDEFROY devient directeur général
MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE n'est plus directeur général. GAUDEFROY Guillaume Yves nom d'usage : GAUDEFROY devient directeur général. GAUDEFROY Romain Pierre nom d'usage : GAUDEFROY n'est plus directeur général
Modification de la désignation d'un dirigeant : président SAS DE L'ANGLE Sté par actions simplifiée. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de président SAS DE L'ANGLE Sté par actions simplifiée : GAUDEFROY Romain nom d'usage : GAUDEFROY devient représentant permanent. MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d'usage : MARTELLE devient directeur général
Société à responsabilité limitée Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
MARTELLE Anne Marie Thérèse nom d\'usage : MARTELLE n\'est plus directeur général