MME Adrienne CASENAVE
Administrateur de BEARN PRESTATIONS SERVICE
MME Adrienne CASENAVE a 96 ans ( naissance en 1926), elle est Administrateur de la société BEARN PRESTATIONS SERVICE
MME Adrienne CASENAVE peut être contacté au siège de la société BEARN PRESTATIONS SERVICE par courrier à l'adresse BEARN PRESTATIONS SERVICE BPS INTERIM CDI CDD 40 ROUTE NATIONALE 117 BP 37 64170 LACQ FRANCE
La société BEARN PRESTATIONS SERVICE est principalement dirigée par MME Adrienne CASENAVE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de travail temporaire ,agence de travail temporaire, agence d'intérim
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7820Z (Activités des agences de travail temporaire), les activités sont :
- Activités des agences de travail temporaire
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à fournir des travailleurs pour des périodes limitées en vue de remplacer temporairement ou de compléter la main-d'Åuvre du client, les personnes placées étant salariées par l'agence de travail temp
La société BEARN PRESTATIONS SERVICE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/06/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30127344700013.
- M Julien CASENAVE, Président du directoire (1984) depuis le 27 octobre 2012
- M Samuel BEFVE, Commissaire aux comptes titulaire (1976) depuis le 10 juin 2015
- M Vincent MATEU, Commissaire aux comptes suppléant (1949) depuis le 10 juin 2015
- MME Delphine CASENAVE, Président du conseil de surveillance (1980) depuis le 10 janvier 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société BEARN PRESTATIONS SERVICE est de 50 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CASENAVE, Président du conseil d`administration (1951) du 23 décembre 2003 au 03 octobre 2009
- M Alain CASENAVE, Président du conseil de surveillance (1951) du 03 octobre 2009 au 10 juin 2015
- MME Adrienne CASENAVE, Administrateur (1926) du 23 décembre 2003 au 03 octobre 2009
- MME Adrienne CASENAVE, Administrateur (1926) du 03 octobre 2009 au 27 octobre 2012
- MME Maryse CASENAVE, Administrateur (1951) du 23 décembre 2003 au 03 octobre 2009
- MME Maryse CASENAVE, Administrateur (1951) du 03 octobre 2009 au 27 octobre 2012
- MME Maryse CASENAVE, Directeur général (1951) du 27 octobre 2012 au 10 juin 2015
Dirigeants personne morale:
40 R.N. 117
64170 LACQ
Téléphone : Société
BEARN PRESTATIONS SERVICE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BEARN PRESTATIONS SERVICE | |
Sigle de l'entreprise | BPS | |
Entrepreneurs individuels | BEARN PRESTATIONS SERVICE | |
Identifiant de l'entreprise | 301273447 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 40 R.N. 117 64170 LACQ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012) | 5 920 000,00 | |
Résultat net | 211 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7820Z : Activités des agences de travail temporaire | |
Activité principale de l'entreprise | 7820Z : Activités des agences de travail temporaire | |
Activité principale | 7820Z | |
Première activité | 7820Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Ressources humaines | |
Activite | Activités des agences de travail temporaire | |
Synonyme | agence de travail temporaire, agence d'intérim | |
Principal | agence d'intérim |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 245 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 57 000 |
Immobilisation financière | 1 187 000 |
Actif circulant net | 3 967 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 895 000 |
Placement | 2 072 000 |
Total Actif | 5 211 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 229 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 2 979 000 |
Total Passif | 5 211 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 920 000 |
Produit d'exploitation | 6 035 000 |
Charge d'exploitation | 5 839 000 |
Résultat d'exploitation | 196 000 |
Produit financier net | 81 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 70 000 |
Résultat courrant | 279 000 |
Produit exceptionnel | 140 000 |
Charges exceptionnelles | 790 |
Résultat exceptionnel | 139 000 |
Résultat net | 211 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02378 Travail temporaire intérimaires
- 01413 Travail temporaire permanents
Président du Conseil d'Administration : CASENAVE Alain, Joseph Administrateur : CASENAVE Adrienne, Marie né(e) BAILLERES Administrateur : CASENAVE Maryse, Catherine, Marie-Thérèse né(e) LARRIAU LABREE
Président et membre du conseil de surveillance : CASENAVE Alain, Joseph Vice-président et membre du conseil de surveillance : CASENAVE Delphine, Catherine, Adrienne Président et membre du directoire : CASENAVE Julien, Paul Directeur général et membre du directoire : CASENAVE Maryse, Catherine, Marie-Thérèse né(e) LARRIAU-LABREE Membre du Conseil de Surveillance : CASENAVE Jean-Bernard
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CASENAVE Delphine, Catherine, Adrienne Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : LARRIAU-LABREE Francis Membre du conseil de surveillance : CASENAVE Jean-Bernard Président du directoire, Membre du directoire : CASENAVE Julien, Paul Membre du directoire : CASENAVE Maryse, Catherine, Marie-Thérèse né(e) LARRIAU-LABREE Commissaire aux comptes titulaire : BEFVE Samuel Commissaire aux comptes suppléant : MATEU Vincent
Président : BPS HOLDING ; Commissaire aux comptes titulaire : BEFVE Samuel ; Commissaire aux comptes suppléant : MATEU Vincent