M Christophe JEANDEL
Commissaire aux comptes suppléant de ISSELE S.A.
M Christophe JEANDEL a 48 ans ( naissance en 1976), est Commissaire aux comptes suppléant de la société ISSELE S.A.
M Christophe JEANDEL peut être contacté au siège de la société ISSELE S.A. par courrier à l'adresse ISSELE S A 142 GRANDE RUE BP 75 54182 HEILLECOURT CEDEX FRANCE, par téléphone au 03Â 83Â 56Â 49Â 76 ou par fax au 03Â 83Â 56Â 49Â 76
La société ISSELE S.A. est principalement dirigée par M Christophe JEANDEL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société ISSELE S.A. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30146156200011.
- M Christophe JEANDEL, Commissaire aux comptes suppléant (1976) depuis le 15 août 2015
- M Jose DIGNEY, Président (1966) depuis le 14 août 2010
- M Noel JANIN, Directeur général (1962) depuis le 14 août 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ISSELE S.A. est de 56 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joel JANIN, Directeur général (1962) du 01 juin 2004 au 14 août 2010
- M Jose DIGNEY, Président (1966) du 01 juin 2004 au 14 août 2010
- MME Evelyne JANIN, Administrateur (1956) du 01 juin 2004 au 15 juin 2004
- MME Nathalie DIGNEY, Administrateur (1971) du 01 juin 2004 au 15 juin 2004
Dirigeants personne morale:
- DCS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ISSELE S.A. | |
Entrepreneurs individuels | ISSELE S.A. | |
Identifiant de l'entreprise | 301461562 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 142 GRANDE RUE 54180 54182 HEILLECOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1980 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 957 935,00 | |
Résultat net | -156 311,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 161 461 |
Immobilisation incorporelle | 94 035 |
Immobilisation corporelle | 65 933 |
Immobilisation financière | 1 493 |
Actif circulant net | 319 014 |
Stock | 83 039 |
Avance | 0 |
Créance | 58 167 |
Placement | 177 808 |
Total Actif | 480 474 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 248 137 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 232 338 |
Total Passif | 480 474 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 957 935 |
Produit d'exploitation | 1 011 860 |
Charge d'exploitation | 1 168 761 |
Résultat d'exploitation | -156 901 |
Produit financier net | 2 958 |
Charge financière | 9 560 |
Résultat financier | -6 602 |
Résultat courrant | -163 503 |
Produit exceptionnel | 20 000 |
Charges exceptionnelles | 13 079 |
Résultat exceptionnel | 6 921 |
Résultat net | -156 311 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30146156200011 | ISSELE S A 142 GRANDE RUE BP 75 54182 HEILLECOURT CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président : DIGNEY José, Francis Directeur général : JANIN Noël, André, Georges Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SOUDIER Christian
Président : DIGNEY José, Francis Directeur général : JANIN Noël, André, Georges Commissaire aux comptes titulaire : DCS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JEANDEL Christophe
Président : DIGNEY José Francis ; Directeur général : JANIN Noël André Georges