M Gilles PRUNET
Administrateur de GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT
M Gilles PRUNET a 48 ans ( naissance en 1974), est Administrateur de la société GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT
M Gilles PRUNET peut être contacté au siège de la société GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT par courrier à l'adresse GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT 44 BOULEVARD SAINT LOUIS 43000 LE PUY EN VELAY FRANCE, par téléphone au 04Â 71Â 09Â 45Â 58 ou par fax au 04Â 71Â 09Â 05Â 37
La société GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT est principalement dirigée par M Gilles PRUNET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30152333800020.
- M Emmanuel FAURE, Contrôleur de gestion (1978) depuis le 22 octobre 2015
- M Jean PAGES, Président (1953) depuis le 15 octobre 2011
- M Michel PALHIER, Administrateur (1984) depuis le 22 octobre 2015
- M Mickael PINEL, Administrateur (1985) depuis le 14 juillet 2016
- M Pascal SAHUC, Administrateur (1969) depuis le 22 octobre 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT est de 48 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles PRUNET, Administrateur (1974) du 22 octobre 2015 au 14 juillet 2016
- M Jacques BOULANGER, Vice-président (1960) du 15 octobre 2011 au 31 juillet 2014
- M Jean PAGES, Président (1953) du 10 mars 2009 au 15 octobre 2011
- M Pierre GIRAUD, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 15 octobre 2011
- M Rene CHARREYRE, Vice-président (1953) du 19 janvier 2005 au 15 octobre 2011
- M Salah ARABAT ZIANE, Contrôleur de gestion (1957) du 19 janvier 2005 au 15 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 août 2014 : BOULANGER Jacques Gustave Henri nom d'usage : BOULANGER n'est plus vice-président. GIBERT Myriam Corinne Marguerite nom d'usage : FAVEYRIAL n'est plus secrétaire.)
- 04 novembre 2015 : PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET n'est plus trésorier. PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET devient Administrateur. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER n'est plus trésorier. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER devient Administrateur. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC n'est plus secrétaire. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC devient Administrateur. FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE devient contrôleur gestion. BELLEDENT Frédéric Mickaël nom d'usage : BELLEDENT devient contrôleur des comptes.)
- 22 juillet 2016 : PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET n'est plus Administrateur. PINEL Mickaël Johnny nom d'usage : PINEL devient Administrateur.)
- 04 octobre 2018 : FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE devient contrôleur gestion. SA à conseil d'administration CABINET DANIEL BOURRET ET ASSOCIES devient contrôleur des comptes représenté(e) par VALANTIN Stéphane Charles nom d'usage : VALANTIN)
- 29 juillet 2021 : PAGES Jean Robert Antonin nom d'usage : PAGES n'est plus président. PAGES Jean Robert Antonin nom d'usage : PAGES devient liquidateur. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER n'est plus Administrateur. PINEL Mickaël Johnny nom d'usage : PINEL n'est plus Administrateur. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC n'est plus Administrateur. FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE n'est plus contrôleur gestion. PAULHE Jérôme Olivier nom d'usage : PAULHE devient contrôleur gestion. BELLEDENT Frédéric Mickaël nom d'usage : BELLEDENT n'est plus contrôleur des comptes)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT | |
Entrepreneurs individuels | GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 301523338 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 44 BD ST LOUIS 43000 LE PUY EN VELAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 avril 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
30152333800020 | GROUPEMENT DES ENTREPRISES DU BATIMENT 44 BOULEVARD SAINT LOUIS 43000 LE PUY EN VELAY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 09 00 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lepuyenvelay.fr.
Les greffiers sont : MARTIN Sylvie
Le greffe est ouvert 8H Ã 12H/13H30 Ã 16H
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin. Vice-président : CHARREYRE René. Administrateur du GIE : GIRAUD Pierre Baptiste. Secrétaire : PRUNET Gilles. Secrétaire adjoint : CARVALHO Emile Herminio. Trésorier : GIRAUD Pierre Baptiste. Contrôleur de gestion du GIE : ARABAT-ZIANE Salah.
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin. Vice-président : CHARREYRE René. Administrateur du GIE : GIRAUD Pierre Baptiste. Secrétaire : PRUNET Gilles. Secrétaire adjoint : CARVALHO Emile Herminio. Trésorier : GIRAUD Pierre Baptiste. Contrôleur de gestion du GIE : ARABAT-ZIANE Salah.
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin. Vice-président : CHARREYRE René. Administrateur du GIE : GIRAUD Pierre Baptiste. Secrétaire : PRUNET Gilles. Secrétaire adjoint : CARVALHO Emile Herminio. Trésorier : GIRAUD Pierre Baptiste. Contrôleur de gestion du GIE : ARABAT-ZIANE Salah.
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin. Vice-président : CHARREYRE René. Administrateur du GIE : GIRAUD Pierre Baptiste. Secrétaire : PRUNET Gilles. Secrétaire adjoint : CARVALHO Emile Herminio. Trésorier : GIRAUD Pierre Baptiste. Contrôleur de gestion du GIE : ARABAT-ZIANE Salah.
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin. Vice-président : CHARREYRE René. Administrateur du GIE : GIRAUD Pierre Baptiste. Secrétaire : PRUNET Gilles. Secrétaire adjoint : CARVALHO Emile Herminio. Trésorier : GIRAUD Pierre Baptiste. Contrôleur de gestion du GIE : ARABAT-ZIANE Salah.
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Trésorier : PRUNET Gilles
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Trésorier : PRUNET Gilles
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Trésorier : PRUNET Gilles
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Trésorier : PRUNET Gilles
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Trésorier : PRUNET Gilles
Président du G.I.E. : PAGES Jean Robert Antonin Vice-président : BOULANGER Jacques Gustave Henri Secrétaire : SAHUC Pascal Jean-Yves Secrétaire adjoint : GIBERT Myriam Corinne Marguerite Trésorier : PRUNET Gilles Trésorier adjoint : PALHIER Michel
BOULANGER Jacques Gustave Henri nom d'usage : BOULANGER n'est plus vice-président. GIBERT Myriam Corinne Marguerite nom d'usage : FAVEYRIAL n'est plus secrétaire.
PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET n'est plus trésorier. PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET devient Administrateur. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER n'est plus trésorier. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER devient Administrateur. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC n'est plus secrétaire. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC devient Administrateur. FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE devient contrôleur gestion. BELLEDENT Frédéric Mickaël nom d'usage : BELLEDENT devient contrôleur des comptes.
PRUNET Gilles nom d'usage : PRUNET n'est plus Administrateur. PINEL Mickaël Johnny nom d'usage : PINEL devient Administrateur.
FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE devient contrôleur gestion. SA à conseil d'administration CABINET DANIEL BOURRET ET ASSOCIES devient contrôleur des comptes représenté(e) par VALANTIN Stéphane Charles nom d'usage : VALANTIN
PAGES Jean Robert Antonin nom d'usage : PAGES n'est plus président. PAGES Jean Robert Antonin nom d'usage : PAGES devient liquidateur. PALHIER Michel nom d'usage : PALHIER n'est plus Administrateur. PINEL Mickaël Johnny nom d'usage : PINEL n'est plus Administrateur. SAHUC Pascal Jean-Yves nom d'usage : SAHUC n'est plus Administrateur. FAURE Emmanuel nom d'usage : FAURE n'est plus contrôleur gestion. PAULHE Jérôme Olivier nom d'usage : PAULHE devient contrôleur gestion. BELLEDENT Frédéric Mickaël nom d'usage : BELLEDENT n'est plus contrôleur des comptes