MME Ghislaine CELESTIN
Administrateur de SAINT ARNOULT AUTOMOBILES
MME Ghislaine CELESTIN a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Administrateur de la société SAINT ARNOULT AUTOMOBILES
MME Ghislaine CELESTIN peut être contacté au siège de la société SAINT ARNOULT AUTOMOBILES par courrier à l'adresse SAINT ARNOULT AUTOMOBILES 31 RUE POUPINEL 78730 ST ARNOULT EN YVELINES FRANCE, par téléphone au 01Â 30Â 41Â 23Â 59 ou par fax au 01Â 30Â 41Â 28Â 01
La société SAINT ARNOULT AUTOMOBILES est principalement dirigée par MME Ghislaine CELESTIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ,garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4520A (Entretien et réparation de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
- Les activités relevant de cette sous-classe NAF s'appliquent aux véhicules dont la vente est décrite dans la sous-classe NAF 45.11Z.
Mais sont exclues les activités :
- les services de remorquage et d'assistance routière (cf52.21Z)
La société SAINT ARNOULT AUTOMOBILES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/01/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30213635300018.
- M Frederic CELESTIN, Directeur général (1966) depuis le 13 mars 2010
- M Jean-Pierre CELESTIN, Administrateur (1938) depuis le 13 mars 2010
- M Michel CELESTIN, Administrateur (1931) depuis le 13 mars 2010
- MME Ghislaine CELESTIN, Administrateur (1957) depuis le 13 mars 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SAINT ARNOULT AUTOMOBILES est de 76 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 93 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Ghislaine CELESTIN, Administrateur (1957) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
- MME Jacqueline PLAZANET, Administrateur (1928) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
- MME Marcelle CELESTIN, Président (1935) du 19 janvier 2005 au 13 mars 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAINT ARNOULT AUTOMOBILES | |
Entrepreneurs individuels | SAINT ARNOULT AUTOMOBILES | |
Identifiant de l'entreprise | 302136353 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 31 RUE POUPINEL 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 371 000,00 | |
Résultat net | -24 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB | |
Activité principale | 4520A | |
Première activité | 4730Z | |
Deuxième activité | 4532Z | |
Troisième activité | 4511Z | |
Quatrième activité | 4520A | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures | |
Principal | garagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 398 000 |
Immobilisation incorporelle | 292 000 |
Immobilisation corporelle | 90 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 421 000 |
Stock | 66 000 |
Avance | 0 |
Créance | 83 000 |
Placement | 272 000 |
Total Actif | 819 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 372 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 447 000 |
Total Passif | 819 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 371 000 |
Produit d'exploitation | 1 415 000 |
Charge d'exploitation | 1 438 000 |
Résultat d'exploitation | -23 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | -25 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -360 |
Résultat net | -24 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30213635300018 | SAINT ARNOULT AUTOMOBILES 31 RUE POUPINEL 78730 ST ARNOULT EN YVELINES FRANCE |
30213635300026 | SAINT ARNOULT AUTOMOBILES ABLIS AUTOMOBILES 29 RUE PIERRE TROUVE 78660 ABLIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01090 Services de l'automobile
Administrateur : CELESTIN MICHEL RENE GASTON Président du conseil d'administration : CELESTIN NEE AZOUIT MARCELLE Administrateur : CELESTIN JEAN-PIERRE HENRI Commissaire aux comptes titulaire : STE AUDI FRANCE modification le 09 Mars 1999 Directeur général : CELESTIN FREDERIC Administrateur : DAVID Ghislaine en fonction le 07 Mars 1997 Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Laurent en fonction le 09 Mars 1999
Au fonds vendu 29 rue Pierre Trouvé 78660 ABLIS pour la validité et pour la correspondance sequestre juridique de l ordre des avocats 11 Place Dauphine 75001 PARIS
Président : CELESTIN Frédéric ; Directeur général : CELESTIN Ghislaine ; Commissaire aux comptes titulaire : STE AUDI FRANCE ; Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Laurent
Président : CELESTIN Frédéric ; Directeur général : CELESTIN Ghislaine