M David SYLVESTER
Administrateur de STEELCASE SA
M David SYLVESTER a 60 ans ( naissance en 1964), est Administrateur de la société STEELCASE SA
M David SYLVESTER peut être contacté au siège de la société STEELCASE SA par courrier à l'adresse STEELCASE SA ZONE INDUSTRIELLE BP N 132 BUHL LORRAINE 57403 SARREBOURG CEDEX FRANCE, par téléphone au 0965403034
La société STEELCASE SA est principalement dirigée par M David SYLVESTER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de meubles de bureau et de magasin ,fabricant de meubles, fabricant de meubles de bureau, fabricant de meubles de magasins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3101Z (Fabrication de meubles de bureau et de magasin), les activités sont :
- Fabrication de meubles de bureau et de magasin
- la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics
- la fabrication de sièges pour salles de spectacles
- la fabrication de meubles spéciaux pour magasins : comptoirs, présentoirs, rayonnages, etc.
- la fabrication de meubles de bureau
- la fabrication de bancs et de chaises de laboratoire et d'autres sièges de laboratoires, meubles de laboratoire (par exemple armoires et tables)
- la fabrication de mobilier pour églises, écoles, restaurants
- le garnissage de sièges relevant de cette sous-classe dans le cadre de leur fabrication
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tableaux noirs (cf28.23Z)
- la fabrication de sièges de voitures (cf29.32Z)
- la fabrication de sièges de wagons (cf30.20Z)
- la fabrication de sièges d'avions (cf30.30Z)
- la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (cf32.50A)
- la fixation et l'installation de mobilier modulaire, l'installation de cloisons, l'installation de meubles de laboratoire (cf43.32A, 43.32B)
La société STEELCASE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/05/1979 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30216262300920.
- M Guillaume ALVAREZ, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 05 juillet 2016
- M Stefan THIELMANN, Administrateur (1971) depuis le 20 juin 2012
- MME Lizbeth O`SHAUGHNESSY, Administrateur (1962) depuis le 25 février 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société STEELCASE SA est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M David SYLVESTER, Administrateur (1964) du 17 février 2004 au 07 septembre 2004
- M Guillaume AMVAREZ, Administrateur (1959) du 20 juin 2012 au 05 juillet 2016
- M James MITCHELL, Président du conseil d`administration (1949) du 07 septembre 2004 au 05 juillet 2016
- M Manfred SCHOLZ, Administrateur (1963) du 18 octobre 2005 au 25 février 2015
- M Robert BLACK, Président du conseil d`administration (1959) du 17 février 2004 au 07 septembre 2004
- M Yvan STEHLY, Administrateur (1967) du 26 septembre 2006 au 20 juin 2012
- MME Manuela MONTAGNANA, Administrateur (1971) du 29 octobre 2011 au 05 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- STEELCASE SAS, Administrateur depuis le 17 février 2004
- SOCIETE STEELCASE SAS, Administrateur du 02 mars 2004 au 07 septembre 2004
ZONE INDUSTRIELLE
57400 SARREBOURG
Téléphone : 0965403034 Société
STEELCASE SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STEELCASE SA | |
Entrepreneurs individuels | STEELCASE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 302162623 | |
Numéro interne du siège | 00920 | |
Adresse | 1 ALL D OSLO 67300 SCHILTIGHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2016) | 325 749 000,00 | |
Résultat net | 19 480 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3101Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin | |
Activité principale de l'entreprise | 3101Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin | |
Activité principale | 3101Z | |
Première activité | 3101Z | |
Deuxième activité | 6420Z | |
Troisième activité | 4651Z | |
Quatrième activité | 4665Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | |
Synonyme | fabricant de meubles, fabricant de meubles de bureau, fabricant de meubles de magasins | |
Principal | fabricant de meubles de bureau |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 94 027 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 327 000 |
Immobilisation corporelle | 12 604 000 |
Immobilisation financière | 74 096 000 |
Actif circulant net | 84 788 000 |
Stock | 8 961 000 |
Avance | 159 000 |
Créance | 75 191 000 |
Placement | 477 000 |
Total Actif | 178 815 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 94 203 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 23 695 000 |
Dette | 60 917 000 |
Total Passif | 178 815 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 325 749 000 |
Produit d'exploitation | 327 122 000 |
Charge d'exploitation | 310 180 000 |
Résultat d'exploitation | 16 942 000 |
Produit financier net | 12 836 000 |
Charge financière | 6 954 000 |
Résultat financier | 5 881 000 |
Résultat courrant | 22 823 000 |
Produit exceptionnel | 2 766 000 |
Charges exceptionnelles | 2 544 000 |
Résultat exceptionnel | 222 000 |
Résultat net | 19 480 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01628 Métallurgie Deux Sèvres
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 02266 Métallurgie Mayenne
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 01797 Métallurgie Somme
- 01732 Métallurgie Yonne
à l'adresse du fonds pour la validité : chez Maître AZEVEDO (Paul), CMS Bureau Francis Lefèbvre, 1, rue Joffre, BP 70001, 67083 Strasbourg Cedex pour la correspondance ; au greffe de déclarations de créance de Saverne, Chambre Commerciale
président du conseil d'administration et directeur général : MITCHELL (James, Gordon), administrateurs : STEELCASE SAS représenté par WAGNER épouse MONTAGNANA (Manuela), SCHOLZ (Manfred), STEHLY (Yvan), commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE & GENDROT, commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX (Patrick)
président du conseil d'administration et directeur général : ALVAREZ (Guillaume), administrateurs : STEELCASE (SAS) représenté par MONTAGNANA, née WAGNER (Manuela), SCHOLZ (Manfred) et THIELMANN (Stefan), commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE & GENDROT, commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX (Patrick)
président du conseil d'administration et directeur général : ALVAREZ (Guillaume) ; administrateurs : STEELCASE (SAS), représenté par DOUAY, née MOOTZ (Laurence), SCHOLZ (Manfred) et THIELMANN (Stefan) ; commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE & GENDROT ; commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX (Patrick)
président du conseil d'administration, directeur général : ALVAREZ (Guillaume) ; administrateurs : STEELCASE SAS représenté par DOUAY (Laurence) née MOOTZ, THIELMANN (Stefan), O'SHAUGHNESSY (Lizbeth) ; commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE ET GENDROT ; commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX (Patrick).
Jugement d'homologation du protocole de conciliation signé le 21 octobre 2014 ; conciliateur : la SELARL C.M. WEIL & N. GUYOMARD, Administrateurs judiciaires associés, en la personne de Maître WEIL (Claude), 28, rue de Lattre de Tassigny, 67300 Schiltigheim
directeur général, président du conseil d?administration : ALVAREZ (Guillaume) ; administrateurs : STEELCASE SAS représenté par DOUAY (Laurence) née MOOTZ, O?SHAUGHNESSY (Lizbeth), MEHAN (Rajesh) ; commissaire aux comptes titulaire : BDO MARQUE & GENDROT ; commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX (Patrick)
Président du conseil d'administration, Directeur général : ALVAREZ Guillaume ; Administrateur : STEELCASE SAS représenté par DOUAY Laurence né(e) MOOTZ ; Administrateur : O'SHAUGHNESSY Lizbeth ; Administrateur : MEHAN Rajesh ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA ; Commissaire aux comptes suppléant : GIFFAUX Patrick
Président : ALVAREZ Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA
Président : CENTRONE Alessandro ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES SA