M Antoine BRACCONI
Directeur général de FRANCE CONFISERIE
M Antoine BRACCONI a 60 ans ( naissance en 1962), est Directeur général de la société FRANCE CONFISERIE
M Antoine BRACCONI peut être contacté au siège de la société FRANCE CONFISERIE par courrier à l'adresse FRANCE CONFISERIE 9 RUE DE L ISLY 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0142664480 ou par fax au 01Â 49Â 24Â 98Â 21
La société FRANCE CONFISERIE est principalement dirigée par M Antoine BRACCONI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Centrales d'achat alimentaires ,centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4617A (Centrales d'achat alimentaires), les activités sont :
- Centrales d'achat alimentaires
La société FRANCE CONFISERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30223563500034.
- M Antoine BRACCONI, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 11 mai 2013
Anciens dirigeants :
- M Claude DUSSAILLANT, Président du conseil d`administration (1942) du 10 août 2004 au 11 décembre 2010
- M Claude DUSSAILLANT, Président du conseil d`administration (1942) du 11 décembre 2010 au 11 mai 2013
- M Daniel REVENAULT, Commissaire aux comptes titulaire (1949) du 20 août 2016 au 06 octobre 2016
- M Jordam HAYDOUTOV, Commissaire aux comptes suppléant (1943) du 20 août 2016 au 06 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- A L`OURS GOURMAND, Administrateur depuis le 11 décembre 2010
- CONFI`13, Administrateur depuis le 29 septembre 2016
- HERMESIANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 octobre 2016
- LEFORT ET FILS, Administrateur depuis le 10 août 2004
- REVOGEX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 octobre 2016
- VALGOURMAND SARL, Administrateur depuis le 11 décembre 2010
- ETABLISSEMENTS GOUDEAU, Administrateur du 10 août 2004 au 11 décembre 2010
- SOCIETE BRACCONI ET FILS, Administrateur du 04 octobre 2005 au 11 mai 2013
- SODIBO, Administrateur du 12 septembre 2006 au 11 décembre 2010
- SODIBO, Administrateur du 11 décembre 2010 au 29 septembre 2016
- STE BRACCONI ET FILS SARL, Administrateur du 23 novembre 2004 au 04 octobre 2005
- VALGOURMAND, Administrateur du 10 août 2004 au 11 décembre 2010
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRANCE CONFISERIE | |
Entrepreneurs individuels | FRANCE CONFISERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 302235635 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 9 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mai 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 7 858 000,00 | |
Résultat net | 12 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4617A : Centrales d'achat alimentaires | |
Activité principale de l'entreprise | 4617A : Centrales d'achat alimentaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Centrales d'achat alimentaires | |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire | |
Principal | centrale d'achat alimentaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 19 000 |
Immobilisation incorporelle | 70 |
Immobilisation corporelle | 13 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 3 328 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 103 000 |
Placement | 225 000 |
Total Actif | 3 348 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 170 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 177 000 |
Total Passif | 3 348 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 858 000 |
Produit d'exploitation | 7 900 000 |
Charge d'exploitation | 7 887 000 |
Résultat d'exploitation | 12 000 |
Produit financier net | 540 |
Charge financière | 540 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 12 000 |
Produit exceptionnel | 11 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 12 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30223563500034 | FRANCE CONFISERIE 9 RUE DE L ISLY 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
nomination de l'Administrateur : A L'OURS GOURMAND représentée par LASCAR, Rony, Adresse : 8 rue du Trésor 75004 Paris
Administrateur partant : SOCIETE BRACCONI ET FILS, nomination de l'Administrateur : Bracconi, Antoine
Président du conseil d'administration partant : Dussaillant, Claude Louis, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bracconi, Antoine
nomination de l'Administrateur : CONFI'13 représenté par Croce Julien Adresse : 563 chemin de Beauregard 13100 Aix-en-Provence
Commissaire aux comptes titulaire partant : Revenault, Daniel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : REVOGEX, Commissaire aux comptes suppléant partant : Haydoutov, Jordam, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : HERMESIANE
vente de tous produits et matériels concernant la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et autres articles divers
vente de tous produits et matériels concernant la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et autres articles divers
Président du conseil d'administration, Directeur général : Bracconi Antoineà; Administrateur : BRACCONI Antoine, Paul, Josephà; Administrateur : GRANGEON William, Robert, Marieà; Administrateur : LEFORT Pierrick, Jacques, Françoisà; Administrateur : LASCAR Rony, Jacquesà; Administrateur : CROCE Julien, Angé, Xavierà; Administrateur : LEONZI Jean, Mathieuà; Commissaire aux comptes titulaire : REVOGEXà; Commissaire aux comptes suppléant : HERMESIANE