M Jean MORIN
Directeur général de AIR SEA INTERNATIONAL
M Jean MORIN a 73 ans ( naissance en 1951), est Directeur général de la société AIR SEA INTERNATIONAL
M Jean MORIN peut être contacté au siège de la société AIR SEA INTERNATIONAL par courrier à l'adresse AIR SEA INTERNATIONAL ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DU MOULIN 4 RUE DU MEUNIER BP 19317 ROISSY EN FRANCE 95705 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 1 FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 67Â 79Â 00 ou par fax au 01Â 48Â 65Â 74Â 08
La société AIR SEA INTERNATIONAL est principalement dirigée par M Jean MORIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société AIR SEA INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30249300200141.
- M Eric HENNET, Directeur général (1971) depuis le 15 février 2012
Anciens dirigeants :
- M Gerard BOEUVE, Administrateur (1950) du 31 octobre 2006 au 13 février 2007
- M Jacques SIBONI, Président-directeur général (1939) du 25 mai 2004 au 31 octobre 2006
- M Jean MORIN, Président-directeur général (1951) du 31 octobre 2006 au 20 février 2007
- M Jean MORIN, Directeur général (1951) du 20 février 2007 au 19 mars 2011
- M Joel GLUSMAN, Président (1957) du 01 mai 2010 au 16 février 2017
- M Pascal PESTEL, Administrateur (1963) du 21 novembre 2006 au 13 février 2007
- M Patrick LEGAL, Directeur général (1951) du 16 avril 2011 au 15 février 2012
- MME Michelle TORDJMAN, Administrateur (1943) du 25 mai 2004 au 31 octobre 2006
Dirigeants personne morale:
- CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 septembre 2015
- CRYSTAL GROUP, Président depuis le 16 février 2017
- EXPERAUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 septembre 2015
- MANAGEMENT TEAM, Administrateur du 05 décembre 2006 au 13 février 2007
4 RUE DU MEUNIER
95700 ROISSY EN FRANCE
Téléphone : 01Â 48Â 67Â 79Â 00 Société
AIR SEA INTERNATIONAL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AIR SEA INTERNATIONAL | |
Sigle de l'entreprise | ASI | |
Entrepreneurs individuels | AIR SEA INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 302493002 | |
Numéro interne du siège | 00141 | |
Adresse | 4 RUE DU MEUNIER 95700 ROISSY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 548 816,46 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 537 000,00 | |
Résultat net | 180 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale | 5229B | |
Première activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 45 000 |
Immobilisation incorporelle | 34 000 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 2 238 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 942 000 |
Placement | 296 000 |
Total Actif | 2 283 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 370 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 100 000 |
Dette | 814 000 |
Total Passif | 2 283 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 537 000 |
Produit d'exploitation | 3 666 000 |
Charge d'exploitation | 3 483 000 |
Résultat d'exploitation | 183 000 |
Produit financier net | 52 000 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | 16 000 |
Résultat courrant | 199 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 600 |
Résultat exceptionnel | -600 |
Résultat net | 180 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
entreposage
entreposage
Président : GLUSMAN Joël Directeur général : MORIN Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CIRIO Pascal Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES (SAD) Commissaire aux comptes suppléant : COFREC COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CART TANNEUR Gilles
Président : GLUSMAN Joël en fonction le 14 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CIRIO Pascal modification le 14 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CART TANNEUR Gilles modification le 14 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COFREC COMPAGNIE FRANCAISE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 14 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 14 Mars 2011 Directeur général : LEGAL Patrick en fonction le 14 Avril 2011
Président : GLUSMAN Joël en fonction le 14 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 14 Mars 2011 Directeur général : LEGAL Patrick en fonction le 14 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CART TANNEUR Gilles en fonction le 05 Août 2011
Président : GLUSMAN Joël modification le 13 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES modification le 13 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : CART TANNEUR Gilles en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : HENNET Eric Maurice Pierre en fonction le 13 Février 2012
Président : GLUSMAN Joël modification le 13 Février 2012 Directeur général : HENNET Eric Maurice Pierre en fonction le 13 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : EXPERAUDIT en fonction le 18 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 18 Juillet 2013
Directeur général : HENNET Eric Maurice Pierre en fonction le 13 Février 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERAUDIT en fonction le 18 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE en fonction le 18 Juillet 2013 ; Président : CRYSTAL GROUP en fonction le 14 Février 2017
Directeur général : HENNET Eric Maurice Pierre en fonction le 13 Février 2012 ; Président : CRYSTAL GROUP en fonction le 14 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CURNIS Thierry en fonction le 19 Août 2019 ; Commissaire aux comptes suppléant : ALYSAUDIT en fonction le 19 Août 2019
Président : FINANCIERE DIMOTRANS ; Commissaire aux comptes titulaire : CURNIS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ALYSAUDIT
Président : FINANCIERE DIMOTRANS ; Directeur général : HENNET Eric, Maurice, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CURNIS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ALYSAUDIT
Président : DIMOTRANS GROUP ; Directeur général : HENNET Eric, Maurice, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CURNIS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ALYSAUDIT
Président : DIMOTRANS GROUP ; Commissaire aux comptes titulaire : CURNIS Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ALYSAUDIT