MME Susan LAMBERT
Administrateur de LIFE TECHNOLOGIES SAS
MME Susan LAMBERT a 72 ans ( naissance en 1952), elle est Administrateur de la société LIFE TECHNOLOGIES SAS
MME Susan LAMBERT peut être contacté au siège de la société LIFE TECHNOLOGIES SAS par courrier à l'adresse LIFE TECHNOLOGIES SAS APPLIED BIOSYSTEMS PARC D AFFAIRES SILIC COURTABOEUF 16 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE, par téléphone au 0169598585 ou par fax au 01Â 69Â 59Â 86Â 38
La société LIFE TECHNOLOGIES SAS est principalement dirigée par MME Susan LAMBERT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société LIFE TECHNOLOGIES SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/1982 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30369676900288.
- M Christophe FERTAT, Directeur général délégué (1973) depuis le 04 août 2016
- M Iain MOODIE, Directeur général (1967) depuis le 04 août 2016
- M Petrus VAN DER ZANDE, Directeur général (1966) depuis le 06 août 2015
- MME Janet SUTHERLAND, Président (1968) depuis le 18 décembre 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LIFE TECHNOLOGIES SAS est de 56 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard GROMB, Administrateur (1952) du 09 juin 2009 au 02 janvier 2010
- M Bernard GROMB, Administrateur (1952) du 02 janvier 2010 au 27 novembre 2010
- M Dominique REMY RENOU, Administrateur (1957) du 01 mars 2005 au 12 avril 2005
- M Giuseppe VALLAURI, Directeur général délégué (1978) du 26 novembre 2013 au 04 août 2016
- M Herve POUZOULLIC, Directeur général délégué (1968) du 19 août 2008 au 02 janvier 2010
- M Herve POUZOULLIC, Directeur général délégué (1968) du 02 janvier 2010 au 26 novembre 2013
- M Iain WITHERINGTON, Administrateur (1961) du 30 août 2005 au 09 juin 2009
- M Klaus MOLLAT, Administrateur (1962) du 09 juin 2009 au 02 janvier 2010
- M Lars HOLMQVIST, Président du conseil d`administration (1959) du 19 octobre 2004 au 09 juin 2009
- M Lionel HADJADJEBA, Directeur général délégué (1958) du 13 novembre 2007 au 19 août 2008
- M Lionel HADJADJEBA, Président du conseil d`administration (1958) du 09 juin 2009 au 02 janvier 2010
- M Pierre FOREST, Directeur général délégué (1960) du 28 novembre 2006 au 13 novembre 2007
- M Rene LE BOUR, Directeur général (1960) du 10 août 2004 au 19 octobre 2004
- M Rene LE BOUR, Directeur général délégué (1960) du 04 janvier 2005 au 19 août 2008
- M Rene LE BOUR, Administrateur (1960) du 12 avril 2005 au 13 décembre 2005
- M Terence PIZZIE, Président du conseil d`administration (1961) du 10 août 2004 au 19 octobre 2004
- M Thomas SOUTER, Président-directeur général (1957) du 02 janvier 2010 au 18 décembre 2010
- MME Dominique REMY RENOU, Administrateur (1957) du 10 août 2004 au 01 mars 2005
- MME Frederique BOROWIEC, Directeur général (1971) du 06 août 2015 au 04 août 2016
- MME Genoffir MACLEOD, Administrateur (1970) du 02 janvier 2010 au 15 janvier 2011
- MME Heike BINGMANN, Administrateur (1962) du 10 août 2004 au 19 octobre 2004
- MME Janet SUTHERLAND, Administrateur (1968) du 09 juin 2009 au 15 janvier 2011
- MME Susan LAMBERT, Administrateur (1952) du 02 janvier 2010 au 27 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 août 2015
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LIFE TECHNOLOGIES SAS | |
Entrepreneurs individuels | LIFE TECHNOLOGIES SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 303696769 | |
Numéro interne du siège | 00288 | |
Adresse | 16 AV DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 13 décembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 4 747 553,75 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 107 812 000,00 | |
Résultat net | 1 785 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale | 4669B | |
Première activité | 4669B | |
Deuxième activité | 7410Z | |
Troisième activité | 4652Z | |
Quatrième activité | 7740Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 10 729 000 |
Immobilisation incorporelle | 65 000 |
Immobilisation corporelle | 74 000 |
Immobilisation financière | 10 590 000 |
Actif circulant net | 48 003 000 |
Stock | 1 492 000 |
Avance | 0 |
Créance | 46 511 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 58 732 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 18 287 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 742 000 |
Dette | 38 702 000 |
Total Passif | 58 732 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 107 812 000 |
Produit d'exploitation | 114 356 000 |
Charge d'exploitation | 110 645 000 |
Résultat d'exploitation | 3 712 000 |
Produit financier net | 334 000 |
Charge financière | 389 000 |
Résultat financier | -54 000 |
Résultat courrant | 3 658 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 510 000 |
Résultat exceptionnel | -510 000 |
Résultat net | 1 785 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30369676900288 | LIFE TECHNOLOGIES SAS APPLIED BIOSYSTEMS PARC D AFFAIRES SILIC COURTABOEUF 16 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Commissaire aux comptes suppléant : ONILLON Paul modification le 07 Juin 2001Administrateur : VERKUIL Marc Eric en fonction le 07 Juin 2001. Administrateur : HOLMQVIST Lars Erik en fonction le 01 Octobre 2004. Président du conseil d'administration et directeur général : HOLMQVIST Lars Erik en fonction le 01 Octobre 2004. Administrateur : WITHERINGTON Iain Furness en fonction le 11 Août 2005. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 03 Février 2006. Directeur général délégué et administrateur : POUZOULLIC Hervé Louis en fonction le 08 Juillet 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : ONILLON Paul modification le 07 Juin 2001. Administrateur : VERKUIL Marc Eric en fonction le 07 Juin 2001. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 03 Février 2006. Directeur général délégué et administrateur : POUZOULLIC Hervé Louis en fonction le 08 Juillet 2008. Administrateur : SUTHERLAND Janet en fonction le 22 Mai 2009. Président du conseil d'administration : HADJADJEBA Lionel Michel en fonction le 22 Mai 2009. Administrateur : HADJADJEBA Lionel Michel en fonction le 22 Mai 2009. Directeur général : HADJADJEBA Lionel Michel en fonction le 22 Mai 2009. Administrateur : GROMB Bernard Théodore en fonction le 22 Mai 2009. Administrateur : MOLLAT Klaus Jurgen en fonction le 22 Mai 2009.
Au Mandataire pour la validité et la correspondance : au lieu d'exploitation de l'activité cédée soit 25 Avenue de la Baltique 91140 VILLEBON SUR YVETTE pour la validité et pour la correspondance
Commissaire aux comptes suppléant : ONILLON Paul modification le 07 Juin 2001 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 03 Février 2006 Directeur général délégué et administrateur : POUZOULLIC Hervé Louis en fonction le 08 Juillet 2008 Administrateur : SUTHERLAND Janet en fonction le 22 Mai 2009 Administrateur : GROMB Bernard Théodore en fonction le 22 Mai 2009 Administrateur : MACLEOD Genoffir Maud en fonction le 23 Décembre 2009 Président directeur général et administrateur : SOUTER Thomas Ireland en fonction le 23 Décembre 2009 Administrateur : LAMBERT Susan Anne en fonction le 23 Décembre 2009
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance
Directeur général délégué et administrateur : POUZOULLIC Hervé Louis en fonction le 08 Juillet 2008 Administrateur : SUTHERLAND Janet en fonction le 22 Mai 2009 Administrateur : MACLEOD Genoffir Maud en fonction le 23 Décembre 2009 Président directeur général et administrateur : SOUTER Thomas Ireland en fonction le 23 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Novembre 2010
Directeur général délégué et administrateur : POUZOULLIC Hervé Louis en fonction le 08 Juillet 2008 Président directeur général et administrateur : SUTHERLAND Janet modification le 16 Décembre 2010 Administrateur : MACLEOD Genoffir Maud en fonction le 23 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres en fonction le 24 Novembre 2010
Directeur général délégué : POUZOULLIC Hervé Louis modification le 12 Janvier 2011 Président : SUTHERLAND Janet modification le 12 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG et Autres en fonction le 24 Novembre 2010
Président : SUTHERLAND Janet modification le 12 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Novembre 2010 Directeur général délégué : VALLAURI Giuseppe en fonction le 22 Novembre 2013
Président : SUTHERLAND Janet modification le 12 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 24 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 24 Novembre 2010 Directeur général délégué : VALLAURI Giuseppe en fonction le 22 Novembre 2013 Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus en fonction le 04 Août 2015 Directeur général : BOROWIEC Frédérique Evelyne en fonction le 04 Août 2015
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Président : SUTHERLAND Janet modification le 12 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 17 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 17 Décembre 2015 Directeur général délégué : VALLAURI Giuseppe en fonction le 22 Novembre 2013 Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus en fonction le 04 Août 2015 Directeur général : MOODIE Iain Alasdair Keith en fonction le 02 Août 2016
Président : SUTHERLAND Janet modification le 12 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 17 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 17 Décembre 2015 Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus en fonction le 04 Août 2015 Directeur général : MOODIE Iain Alasdair Keith en fonction le 02 Août 2016 Directeur général délégué : FERTAT Christophe René Paul en fonction le 02 Août 2016
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 17 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 17 Décembre 2015 ; Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus en fonction le 04 Août 2015 ; Président : FERTAT Christophe René Paul modification le 21 Septembre 2017 ; Directeur général : DURANSON Eric Marie Albert en fonction le 21 Septembre 2017
Au siège du cédant 140 bis rue de Rennes 75006 Paris pour la validité.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 17 Décembre 2015 ; Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus en fonction le 04 Août 2015 ; Président : FERTAT Christophe René Paul modification le 21 Septembre 2017 ; Directeur général : DURANSON Eric Marie Albert en fonction le 21 Septembre 2017
Président : FERTAT Christophe René Paul ; Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Art. L.236-15 du code de commerce
Art. L.236-15 du code de commerce
Art. L.236-15 du code de commerce
Président : FADHLAOUI Ouissale ; Directeur général : VAN DER ZANDE Petrus, Thomas, Adrianus ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres