MME Evelyne COURRIADES
Directeur général de SAVAS
MME Evelyne COURRIADES a 80 ans ( naissance en 1942), elle est Directeur général de la société SAVAS
MME Evelyne COURRIADES peut être contacté au siège de la société SAVAS par courrier à l'adresse SAVAS SVS SAVEUR DES VINS DE FRANCE 110 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 0556506194 ou par fax au 05Â 56Â 94Â 54Â 98
La société SAVAS est principalement dirigée par MME Evelyne COURRIADES qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société SAVAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30378228800037.
- M Cyrille ROCHE, Directeur général (1967) depuis le 27 février 2014
- MME Evelyne COURRIADES, Président (1942) depuis le 27 février 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SAVAS est de 68 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel CHARTIER, Administrateur (1949) du 03 août 2004 au 21 novembre 2009
- M Daniel CHARTIER, Administrateur (1949) du 21 novembre 2009 au 27 février 2014
- M Daniel CHARTIER, Administrateur (1949) du 27 février 2014 au 26 juillet 2014
- M Francois GEORGE, Administrateur (1929) du 27 août 2013 au 27 février 2014
- M Pierre NADAL, Administrateur (1927) du 03 août 2004 au 19 septembre 2006
- M Yves TAUZIN, Administrateur (1944) du 11 octobre 2005 au 27 août 2013
- MME Evelyne COURRIADES, Président du conseil d`administration (1942) du 03 août 2004 au 21 novembre 2009
- MME Evelyne COURRIADES, Directeur général (1942) du 11 octobre 2005 au 21 novembre 2009
- MME Evelyne COURRIADES, Président du conseil d`administration (1942) du 21 novembre 2009 au 27 février 2014
- MME Evelyne COURRIADES, Directeur général (1942) du 27 février 2014 au 26 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
110 RUE ACHARD
33300 BORDEAUX
Téléphone : 0556506194 Société
SAVAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAVAS | |
Sigle de l'entreprise | SVS | |
Entrepreneurs individuels | SAVAS | |
Identifiant de l'entreprise | 303782288 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 110 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1975 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 17 433 000,00 | |
Résultat net | 254 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale | 4634Z | |
Première activité | 4634Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 71 000 |
Immobilisation financière | 32 000 |
Actif circulant net | 8 672 000 |
Stock | 3 910 000 |
Avance | 381 000 |
Créance | 3 593 000 |
Placement | 789 000 |
Total Actif | 8 828 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 960 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 50 000 |
Dette | 5 818 000 |
Total Passif | 8 828 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 433 000 |
Produit d'exploitation | 17 534 000 |
Charge d'exploitation | 17 295 000 |
Résultat d'exploitation | 239 000 |
Produit financier net | 194 000 |
Charge financière | 60 000 |
Résultat financier | 134 000 |
Résultat courrant | 373 000 |
Produit exceptionnel | 40 000 |
Charges exceptionnelles | 24 000 |
Résultat exceptionnel | 16 000 |
Résultat net | 254 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30378228800037 | SAVAS SVS SAVEUR DES VINS DE FRANCE 110 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX FRANCE |
30378228800045 | SAVAS DISCOUNT VINS ENTREPOT E2 110 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX FRANCE |
30378228800060 | SAVAS SVS GRANDS CRUS 176 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX FRANCE |
30378228800078 | SAVAS DISCOUNT VINS 130 RUE ACHARD 33300 BORDEAUX FRANCE |
30378228800052 | SAVAS SVS SAVEUR DES VINS DE FRANCE LIEU DIT LA MOTHE 47120 SAVIGNAC DE DURAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
Président du conseil d'administration Directeur général : COURRIADES EVELYNE RENEE CHRISTIANE modification le 23 Septembre 2005 Administrateur : CHARTIER DANIEL HUBERT modification le 23 Septembre 2005 Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle en fonction le 10 Septembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FUSTER en fonction le 10 Septembre 2003 Administrateur : GEORGE Francois en fonction le 23 Août 2013
Président du conseil d'administration Directeur général : COURRIADES Evelyne Renée Christiane modification le 25 Février 2014 Administrateur : CHARTIER Daniel Hubert modification le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle modification le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL FUSTER COSTES modification le 25 Février 2014 Administrateur : ROCHE Cyrille Jacques Jean en fonction le 25 Février 2014
Président : COURRIADES Evelyne Renée Christiane modification le 23 Juillet 2014 Administrateur : CHARTIER Daniel Hubert modification le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle modification le 25 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL FUSTER COSTES modification le 25 Février 2014 Directeur général : ROCHE Cyrille Jacques Jean modification le 23 Juillet 2014
Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE CONSEIL FUSTER COSTES modification le 25 Février 2014 ; Président : ROCHE Cyrille Jacques Jean modification le 23 Juillet 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT COMMISSARIAT FUSTER COSTES en fonction le 05 Juillet 2017
Président : ROCHE Cyrille Jacques Jeanà; Commissaire aux comptes titulaire : DUMALET Céline, Françoise, Marieà; Commissaire aux comptes suppléant : PLANTE Jean-Thierry