M Jean-Pierre FRANCOIS
Président-directeur général de CEJIPE
M Jean-Pierre FRANCOIS a 75 ans ( naissance en 1949), est Président-directeur général de la société CEJIPE
M Jean-Pierre FRANCOIS peut être contacté au siège de la société CEJIPE par courrier à l'adresse CEJIPE HOTEL RESTAURANT MAIRIE PLACE BARTHELON 05200 EMBRUN FRANCE, par téléphone au 0492432065 ou par fax au 04Â 92Â 44Â 66Â 29
La société CEJIPE est principalement dirigée par M Jean-Pierre FRANCOIS qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société CEJIPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/1974 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30449929600016.
- M Karl GROBLI, Gérant (1972) depuis le 30 janvier 2010
- M Thierry CHAMBELLAN AMIELH DE MERINDOL, Gérant (1950) depuis le 03 février 2017
- MME Corinne IZARD, Gérant (1961) depuis le 30 janvier 2010
- MME Dominique GROBLI, Gérant (1958) depuis le 30 janvier 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CEJIPE est de 64 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique GROBLI, Président du conseil d`administration (1958) du 26 août 2008 au 02 septembre 2008
- M Gustave GROEBLI, Administrateur (1930) du 26 août 2008 au 02 septembre 2008
- M Jean-Pierre FRANCOIS, Président-directeur général (1949) du 19 janvier 2005 au 26 août 2008
- MME Chantal GUINOT, Directeur général délégué (1951) du 19 janvier 2005 au 26 août 2008
- MME Dominique GROBLI, Gérant (1958) du 02 septembre 2008 au 30 janvier 2010
- MME Elizabeth DE MERINDOL, Gérant (1953) du 30 janvier 2010 au 03 février 2017
Dirigeants personne morale:
- GROUPE GG LOISIRS, Administrateur du 26 août 2008 au 02 septembre 2008
- GROUPE GG LOISIRS SARL, Administrateur du 02 septembre 2008 au 04 novembre 2008
PL BARTHELON
05200 EMBRUN
Téléphone : 0492432065 Société
CEJIPE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CEJIPE | |
Entrepreneurs individuels | CEJIPE | |
Identifiant de l'entreprise | 304499296 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | PL BARTHELON 05200 EMBRUN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 962 865,00 | |
Résultat net | -54 151,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 204 787 |
Immobilisation incorporelle | 15 512 |
Immobilisation corporelle | 1 171 719 |
Immobilisation financière | 17 556 |
Actif circulant net | 114 188 |
Stock | 16 011 |
Avance | 0 |
Créance | 93 767 |
Placement | 4 410 |
Total Actif | 1 318 975 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 198 101 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 120 873 |
Total Passif | 1 318 974 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 962 865 |
Produit d'exploitation | 1 102 984 |
Charge d'exploitation | 1 073 256 |
Résultat d'exploitation | 29 728 |
Produit financier net | 151 |
Charge financière | 32 995 |
Résultat financier | -32 844 |
Résultat courrant | -3 116 |
Produit exceptionnel | 2 142 |
Charges exceptionnelles | 53 178 |
Résultat exceptionnel | -51 036 |
Résultat net | -54 151 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30449929600016 | CEJIPE HOTEL RESTAURANT MAIRIE PLACE BARTHELON 05200 EMBRUN FRANCE |
30449929600016 | CEJIPE HOTEL RESTAURANT MAIRIE PLACE BARTHELON 05200 EMBRUN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Président du conseil d'administration et Administrateur : GROBLI Dominique, Nicole, AntoinetteAdministrateur : GROUPE GG LOISIRS (SARL) représenté par GROEBLI Karl. Administrateur : JOLLANT Marie-Clémence. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET TOUCHET ET ASSOCIES (SA) (SA) représenté par TOUCHET Jean-Marc. Commissaire aux comptes suppléant : KOUBI Jacques.
Gérant(e) : GROBLI Dominique, Nicole, Antoinette.
Co-Gérant : GRÃBLI Dominique, Nicole, Antoinette Co-Gérant : GRÃBLI Karl Co-Gérant : DE MERINDOL Elizabeth né(e) GRÃBLI Gérant(e) : IZARD Corinne né(e) GRÃBLI
au siège du fonds cédé : Place de la Mazelière, 2 rue Clovis Hugues 05200 EMBRUN pour la validité et pour la correspondance : au Cabinet CARLIER ET ASSOCIES SCP d'avocats conseils, le Thélème 500 rue léon Blum 34965 MONTPELLIER Cedex 2
au siège du fonds cédé : Place de la Mazelière, 2 rue Clovis Hugues 05200 EMBRUN pour la validité et pour la correspondance : au Cabinet CARLIER ET ASSOCIES SCP d\'avocats conseils, le Thélème 500 rue léon Blum 34965 MONTPELLIER Cedex 2
Gérant : GRÃBLI Dominique, Nicole, Antoinette ; Gérant : GRÃBLI Karl ; Gérant : IZARD Corinne né(e) GRÃBLI ; Gérant : CHAMBELLAN AMIELH DE MERINDOL Thierry