M Jacques MICHAL
Directeur général de ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA
M Jacques MICHAL a 73 ans ( naissance en 1949), est Directeur général de la société ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA
M Jacques MICHAL peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA MICHAL MATERIAUX 46 AVENUE JEAN JAURES 38270 BEAUREPAIRE FRANCE, par téléphone au 0474792424 ou par fax au 04 74 79 24 25
La société ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA est principalement dirigée par M Jacques MICHAL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/02/1980 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30514882700010.
- M Arnaud MICHAL, Directeur général délégué (1980) depuis le 03 décembre 2011
- M Christian MICHAL, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 19 janvier 2005
- M Christian MICHAL, Directeur général (1952) depuis le 03 décembre 2011
- MME Marie-Ange BALLAND, Administrateur (1957) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA est de 62 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques MICHAL, Directeur général (1949) du 19 janvier 2005 au 03 décembre 2011
Dirigeants personne morale:
46 AV JEAN JAURES
38270 BEAUREPAIRE
Téléphone : 0474792424 Société
ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS MICHAL ANDRE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 305148827 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 46 AV JEAN JAURES 38270 BEAUREPAIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 377 000,00 | |
Résultat net | 11 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 161 000 |
Immobilisation incorporelle | 31 000 |
Immobilisation corporelle | 99 000 |
Immobilisation financière | 30 000 |
Actif circulant net | 1 524 000 |
Stock | 720 000 |
Avance | 0 |
Créance | 763 000 |
Placement | 41 000 |
Total Actif | 1 685 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 994 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 691 000 |
Total Passif | 1 685 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 377 000 |
Produit d'exploitation | 2 380 000 |
Charge d'exploitation | 2 347 000 |
Résultat d'exploitation | 34 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -1 000 |
Résultat courrant | 32 000 |
Produit exceptionnel | 640 |
Charges exceptionnelles | 22 000 |
Résultat exceptionnel | -21 000 |
Résultat net | 11 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'uvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
au fonds vendu, Lieudit Bois de Seyves à 26210 EPINOUZE