M Germain CHARIER
Président du directoire de CHARIER
M Germain CHARIER a 69 ans ( naissance en 1953), est Président du directoire de la société CHARIER
M Germain CHARIER peut être contacté au siège de la société CHARIER par courrier à l'adresse CHARIER 87 89 87 RUE LOUIS PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 17Â 14Â 14 ou par fax au 02Â 40Â 45Â 89Â 22
La société CHARIER est principalement dirigée par M Germain CHARIER qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société CHARIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/02/1976 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30531947700017.
- M Paul BAZIREAU, Président du directoire (1960) depuis le 01 mars 2013
- M Pierre-Marie CHARIER, Président du conseil de surveillance (1952) depuis le 11 mai 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CHARIER est de 66 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Germain CHARIER, Administrateur (1953) du 11 mai 2004 au 15 juin 2004
- M Germain CHARIER, Président du directoire (1953) du 02 octobre 2009 au 24 mars 2012
- M Philippe CUNIN, Président du directoire (1952) du 24 mars 2012 au 01 mars 2013
Dirigeants personne morale:
87 RUE LOUIS PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Téléphone : 02Â 40Â 17Â 14Â 14 Société
CHARIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHARIER | |
Entrepreneurs individuels | CHARIER | |
Identifiant de l'entreprise | 305319477 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 87 RUE LOUIS PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 6 710 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2014) | 8 639 000,00 | |
Résultat net | 1 562 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7830Z | |
Première activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 48 510 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 703 000 |
Immobilisation corporelle | 183 000 |
Immobilisation financière | 38 624 000 |
Actif circulant net | 24 804 000 |
Stock | 0 |
Avance | 15 000 |
Créance | 24 598 000 |
Placement | 191 000 |
Total Actif | 73 314 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 46 164 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 555 000 |
Dette | 24 595 000 |
Total Passif | 73 314 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 639 000 |
Produit d'exploitation | 9 485 000 |
Charge d'exploitation | 11 484 000 |
Résultat d'exploitation | -1 998 000 |
Produit financier net | 3 678 000 |
Charge financière | 1 413 000 |
Résultat financier | 2 264 000 |
Résultat courrant | 690 000 |
Produit exceptionnel | 2 117 000 |
Charges exceptionnelles | 1 539 000 |
Résultat exceptionnel | 578 000 |
Résultat net | 1 562 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30531947700017 | CHARIER 87 89 87 RUE LOUIS PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE FRANCE |
30531947700017 | CHARIER CHARIER 87-89 87 RUE LOUIS PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président du directoire : CHARIER Germain Arthur Joseph Yves. Membre du directoire : CHARIER Marc Joseph Marie. Membre du directoire : CHARIER Alain Germain Emmanuel. Président du conseil de surveillance : CHARIER Pierre-Marie Paul Germain. Vice-président du conseil de surveillance : CHARIER Suzanne Françoise Marie Emilie. Membre du conseil de surveillance : CHARIER Yves Gilbert Constant René. Membre du conseil de surveillance : CHARIER Michel Auguste Marie. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ALLAIN-DUPRE Didier. Commissaire aux comptes suppléant : DE GOUVILLE Christian. Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne.
Président du directoire : CHARIER Germain Arthur Joseph Yves. Membre du directoire : CHARIER Marc Joseph Marie. Membre du directoire : CHARIER Alain Germain Emmanuel. Président du conseil de surveillance : CHARIER Pierre-Marie Paul Germain. Vice-président du conseil de surveillance : CHARIER Suzanne Françoise Marie Emilie. Membre du conseil de surveillance : CHARIER Yves Gilbert Constant René. Membre du conseil de surveillance : CHARIER Michel Auguste Marie. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes titulaire : ALLAIN-DUPRE Didier. Commissaire aux comptes suppléant : DE GOUVILLE Christian. Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne.
Président du directoire : CHARIER Germain Arthur Joseph Yves Membre du directoire : CHARIER Marc Joseph Marie Membre du directoire : CHARIER Alain Germain Emmanuel Membre du directoire : LE FRIANT Thierry Michel Albert François Président du conseil de surveillance : CHARIER Pierre-Marie Paul Germain Vice-président du conseil de surveillance : CHARIER Suzanne Françoise Marie Emilie Membre du conseil de surveillance : CHARIER Yves Gilbert Constant René Membre du conseil de surveillance : CHARIER Michel Auguste Marie Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DE GOUVILLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne
Président du directoire : CHARIER Germain Arthur Joseph Yves Membre du directoire : CHARIER Marc Joseph Marie Membre du directoire : CHARIER Alain Germain Emmanuel Président du conseil de surveillance : CHARIER Pierre-Marie Paul Germain Vice-président du conseil de surveillance : CHARIER Suzanne Françoise Marie Emilie Membre du conseil de surveillance : CHARIER Yves Gilbert Constant René Membre du conseil de surveillance : CHARIER Michel Auguste Marie Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DE GOUVILLE Christian Commissaire aux comptes suppléant : JANVIER Anne
Président du directoire : CHARIER Germain Arthur Joseph Yves Membre du directoire : CHARIER Alain Germain Emmanuel Membre du directoire : CUNIN Philippe Jean Marie Membre du directoire : LE GOUZ DE SAINT-SEINE Jean Marie Alfred Président du conseil de surveillance : CHARIER Pierre-Marie Paul Germain Vice-président du conseil de surveillance : CHARIER Suzanne Françoise Marie Emilie Membre du conseil de surveillance : CHARIER Yves Gilbert Constant René Membre du conseil de surveillance : CHARIER Marc Joseph Marie Membre du conseil de surveillance : CHARIER Michel Auguste Marie Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Audit Ouest Commissaire aux comptes suppléant : JANVIER Anne Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORMANDIE
modification du Président du directoire Cunin, Philippe Jean Marie, modification du Membre du directoire Charier, Germain Arthur Joseph Yves
nomination du Membre du directoire : Bazireau, Paul Pierre Jacques Simon
modification du Président du directoire Bazireau, Paul Pierre Jacques Simon, modification du Membre du directoire Charier, Germain Arthur Joseph Yves, modification du Membre du directoire Cunin, Philippe Jean Marie, modification du Membre du conseil de surveillance Charier, Alain Germain Emmanuel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Charier, Germain Arhtur
Membre du directoire partant : Cunin, Philippe Jean Marie, Commissaire aux comptes suppléant partant : Janvier, nom d'usage : Blanche, Anne, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
nomination du Membre du conseil de surveillance : Charier, Brieuc Victor, nomination du Membre du conseil de surveillance : Charier, Germain Emile Stéphane Yves Marie, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG Audit Ouest, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT NORMANDIE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
modification du Membre du conseil de surveillance Charier, nom d'usage : Rousse-Charier, Suzanne Françoise Marie Emilie
nomination du Membre du directoire : Houel, Daniel André Maurice
nomination du Membre du directoire : Remy, Jean-Marie Marcel Daniel ; Membre du conseil de surveillance partant : Charier, Alain Germain Emmanuel ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Charier, nom d'usage : Charier Anezot-Lallemand, Emmanuelle Françoise Michelle
Travaux publics, exploitation de carrières, activités immobilières gestion des déchets, prestations de services administratives, financières, techniques et commerciales. Exploitation de gisements terrestres et maritimes toutes activités liées à la gestion de déchets, toutes activités foncières et immobilières, toutes prestations de services administratives, financières techniques et commerciales au profit des sociétés dont elle détient une participation. Travaux démolition et préparation de sites travaux spéciaux notamment fondations travaux fluviaux et maritimes prestations ingénierie se rattachant aux activités décrites dans l'objet social. Prestations de formation professionnelle continue. Toutes opérations liées à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion du service de santé au travail autonome de groupe.
Membre du directoire partant : Le Gouz De Saint-Seine, Jean Marie Alfred ; Membre du conseil de surveillance partant : Charier, Yves Gilbert Constant Rene ; Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : OSIS
Membre du directoire partant : Houel, Daniel Andre Maurice ; Membre du conseil de surveillance partant : Charier, Germain Emile Stephane Yves Marie
nomination du Membre du directoire : Charier, Constant