M Gerard JICQUEL
Président de PROCLIMAT
M Gerard JICQUEL a 69 ans ( naissance en 1955), est Président de la société PROCLIMAT
M Gerard JICQUEL peut être contacté au siège de la société PROCLIMAT par courrier à l'adresse PROCLIMAT LE BOIS ST PERE LOTISSEMENT N 1 28190 CHUISNES FRANCE, par téléphone au 02Â 37Â 23Â 27Â 67
La société PROCLIMAT est principalement dirigée par M Gerard JICQUEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels ,fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2825Z (Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels), les activités sont :
- la fabrication d'équipements industriels pour la production du froid, y compris l'assemblage des éléments les composant
- la fabrication de machines et d'appareils pour le conditionnement de l'air, y compris pour les véhicules automobiles
- la fabrication de ventilateurs à usage non domestique
- la fabrication d'échangeurs de chaleur
- la fabrication de machines à liquéfier l'air ou le gaz
- la fabrication de matériels pour filtrer ou dépoussiérer l'air ou les gaz
- la fabrication de ventilateurs de grenier (ventilateurs sur pignon, ventilateurs sur toit, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel, de machines et d'appareils pour la production du froid de type ménager (cf27.51Z)
- la fabrication de ventilateurs de type ménager (cf27.51Z)
La société PROCLIMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 30544248500119.
Anciens dirigeants :
- M Andrea PAOLETTI, Directeur général (1962) du 06 décembre 2005 au 03 février 2015
- M Antonio PAOLETTI, Administrateur (1947) du 19 janvier 2005 au 06 décembre 2005
- M Gerard JICQUEL, Président (1955) du 06 novembre 2007 au 03 février 2015
- M Marc PAOLETTI, Président du conseil d`administration (1967) du 19 janvier 2005 au 06 décembre 2005
Dirigeants personne morale:
- GROUPE GUINIER 1823, Président depuis le 15 septembre 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juin 2016
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 25 juin 2016
- PRESENCE INVESTISSEMENT, Président du 03 février 2015 au 15 septembre 2016
- SPINNAKER, Administrateur du 19 janvier 2005 au 22 novembre 2005
LE BOIS ST PERE
28190 CHUISNES
Téléphone : 02Â 37Â 23Â 27Â 67 Société
PROCLIMAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROCLIMAT | |
Entrepreneurs individuels | PROCLIMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 305442485 | |
Numéro interne du siège | 00119 | |
Adresse | 71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 novembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 40 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 septembre 1983 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 358 769,00 | |
Résultat net | 205 281,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Synonyme | fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels | |
Principal | fabricant d'équipement frigorifique et aérauliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 9 575 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 9 575 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 441 680 |
Stock | 45 592 |
Avance | 0 |
Créance | 389 359 |
Placement | 6 729 |
Total Actif | 451 254 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 42 692 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 408 563 |
Total Passif | 451 254 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 358 769 |
Produit d'exploitation | 358 774 |
Charge d'exploitation | 395 976 |
Résultat d'exploitation | -37 202 |
Produit financier net | 271 950 |
Charge financière | 170 |
Résultat financier | 271 780 |
Résultat courrant | 234 578 |
Produit exceptionnel | 26 889 |
Charges exceptionnelles | 56 186 |
Résultat exceptionnel | -29 297 |
Résultat net | 205 281 |
Siret | Etablissement |
---|---|
30544248500119 | PROCLIMAT 71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE FRANCE |
30544248500051 | PROCLIMAT LE BOIS ST PERE LOTISSEMENT N 1 28190 CHUISNES FRANCE |
30544248500085 | PROCLIMAT 31 B RUE DU PROGRES 93100 MONTREUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00914 Métallurgie Ain
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02003 Métallurgie Vosges
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président de la société : JICQUEL Gérard. Directeur général : PAOLETTI Andréa. Commissaire aux comptes titulaire : DURANTHON Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : MARIE Jean.
Président : JICQUEL Gérard en fonction le 13 Janvier 2014 Directeur général : PAOLETTI Andréa en fonction le 13 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 30 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 30 Octobre 2014
Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 30 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 30 Octobre 2014 Président : PRESENCE INVESTISSEMENT en fonction le 30 Janvier 2015
Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 30 Octobre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 30 Octobre 2014 Président : GROUPE GUINIER 1823 modification le 13 Septembre 2016
Président : GROUPE GUINIER 1823 modification le 13 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET FIDUCIAIRE DE GESTION D EXPERTISE ET DE SURVEILLANCE en fonction le 01 Août 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAPELLE CONSEILS en fonction le 01 Août 2017